Indirizzo
c/o Fiduciaire du St-Bernard Sàrl
route de la Vallée 12
1937 Orsières
Informazioni su IBS Lenses SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu IBS Lenses SA
- IBS Lenses SA ha sede a Orsières ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Altre libere professioni».
- La dirigenza dell’azienda IBS Lenses SA è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 28.11.2012.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 06.09.2016.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VS con l’IDI CHE-248.416.357.
- Aziende con l’indirizzo uguale a IBS Lenses SA: Choucas S.A., MBA Jump-Invest SA, RBInvest-CH SA.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.11.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Orsières
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.3.008.486-1
IDI/IVA
CHE-248.416.357
Ramo economico
Altre libere professioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Développer et commercialiser dans le monde le système de vision binoculaire IBS (cf statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: IBS Lenses SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3040311, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
IBS Lenses SA, à Orsières, CHE-248.416.357, société anonyme (No. FOSC 34 du 19.02.2015, Publ. 1999511).
Inscription ou modification de personne(s):
Bruchez, Raymond, de Bagnes, à Verbier (Bagnes), administrateur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: à Noville].
Numero di pubblicazione: 1999511, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
IBS Lenses SA, à Orsières, CHE-248.416.357, société anonyme (No. FOSC 235 du 03.12.2012, Publ. 6956724).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Duvillard, Eugène, de Gy, à Vésenaz (Collonge-Bellerive), administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: 6956724, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
IBS Lenses SA, à Orsières, CH-621.3.008.486-1, c/o Fiduciaire du St-Bernard Sàrl, Route de la Vallée 12, 1937 Orsières, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
19.11.2012.
But:
développer et commercialiser dans le monde le système de vision binoculaire IBS (cf statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
150 actions nominatives de CHF 400.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (privilégiées quant au droit de vote) et 50 actions nominatives de CHF 800.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 19.11.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Merz, François Aimé, de Menziken, à Neuchâtel, président, avec signature collective à deux;
Duvillard, Eugène, de Gy, à Vésenaz (Collonge-Bellerive), administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Bruchez, Raymond, de Bagnes, à Noville, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.