Informazioni su HypoImmo SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu HypoImmo SA
- HypoImmo SA è attualmente attiva e opera nel settore «Compravendita di immobili propri». La sede si trova a Le Locle.
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- Il 12.07.2021 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio NE con l’IDI CHE-113.907.878.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.11.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Le Locle
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.4.101.898-4
IDI/IVA
CHE-113.907.878
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Gestion de projets; expertises et conseils dans le domaine de l'immobilier; négociation de financements immobiliers; achat, vente de biens immobiliers; promotions et mise en valeur de biens immobiliers; exercer toutes activités liées à l'immobilier; accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, dans l'intérêt de la société.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Vigilis SA | La Chaux-de-Fonds | 25.01.2019 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Révisions comptables d'Erguël Sàrl | Sonvilier | 07.04.2009 | 05.06.2014 | |
Gilomen fiscalité et conseils SA | La Chaux-de-Fonds | 09.11.2007 | 06.04.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: HypoImmo SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005247053, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
HypoImmo SA, Le Locle, CHE-113.907.878 (FOSC du 16.02.2021, p. 0/1005102560). Mignon Vincent René, jusqu'ici secrétaire, Amey Michel et Grandjean Raphaël ne sont plus membres du conseil d'administration;
leurs pouvoirs sont radiés. Lienhard David, maintenant domicilié à Milvignes, jusqu'ici président, désormais administrateur unique, continue de signer individuellement. Furrer Christian n'est plus membre du conseil d'administration;
sa signature collective à deux est radiée, mais il reste directeur général et continue de signer par procuration, individuellement.
Numero di pubblicazione: HR02-1005102560, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
HypoImmo SA, Le Locle, CHE-113.907.878 (FOSC du 25.01.2019, p. 0/1004551525). Nouvelle raison sociale de l'organe de révision "Société Fiduciaire Vigilis S.A.": "Vigilis SA" (CHE-102.360.639).
Numero di pubblicazione: HR02-1004551525, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
HypoImmo SA, Le Locle, CHE-113.907.878 (FOSC du 19.01.2015, p. 0/1937773).
Administration:
Lienhard David, nommé président, Mignon Vincent René, de Provence, à Neuchâtel, secrétaire, Furrer Christian, de Rickenbach (LU), à Le Locle, également nommé directeur général, Amey Michel, de Les Ponts-de-Martel, à Milvignes, Grandjean Raphaël, de Val-de-Travers, à La Grande Béroche. Signature individuelle du président ou collective à deux avec le président des autres membres du conseil d'administration. La mention relative au fait que la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et à renoncé à un contrôle restreints est radiée.
Organe de révision:
"Société Fiduciaire Vigilis S.A." (CHE-102.360.639), à La Chaux-de-Fonds.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.