Informazioni su Hôtel de Ville Attalens SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hôtel de Ville Attalens SA
- Hôtel de Ville Attalens SA ha sede a Attalens ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio Hotel, alberghi e pensioni».
- Il dirigenza è composto da una persona.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 22.11.2021.
- L’azienda Hôtel de Ville Attalens SA è iscritta con l’IDI CHE-389.854.554.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.12.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Attalens
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.568.830-5
IDI/IVA
CHE-389.854.554
Ramo economico
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la gestion et l'exploitation d'établissements publics, en particulier de restaurants, cafés, bars et hôtels. La société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger. La société peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres en rapport avec son but.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hôtel de Ville Attalens SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005339101, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Hôtel de Ville Attalens SA, à Attalens, CHE-389.854.554 (FOSC du 09.07.2019, p. 0/1004671276).
Personnes radiées:
Riedo Nicolas Roger, administrateur, président, signature individuelle;
Riedo Patrick, signature individuelle.
Personne inscrite modifiée:
Riedo Yan, administrateur, secrétaire, signature individuelle, maintenant de Tafers (fusion de commune), désormais administrateur, signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004671276, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Hôtel de Ville Attalens SA, à Attalens, CHE-389.854.554 (FOSC du 21.12.2018, p. 0/1004527761).
Nouvelle personne inscrite:
Riedo Patrick, de St. Antoni, à Villars-sur-Glâne, signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR01-1004527761, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Hôtel de Ville Attalens SA, à Attalens, Rue du Château 1, 1616 Attalens, CHE-389.854.554. Nouvelle société anonyme. Statuts du 07.12.2018.
But:
La société a pour but la gestion et l'exploitation d'établissements publics, en particulier de restaurants, cafés, bars et hôtels. La société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger. La société peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres en rapport avec son but.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.
Reprise de biens envisagée:
La société envisage de reprendre un lot de matériel, mobilier, appareils, ustensiles et stock pour le prix maximum de CHF 200'000.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par lettre, ou par courriel.
Personnes inscrites:
Riedo Nicolas Roger, de St. Antoni, à Villars-sur-Glâne, administrateur président, signature individuelle;
Riedo Yan, de St. Antoni, à Villars-sur-Glâne, administrateur secrétaire, signature individuelle. Selon déclaration du 07.12.2018, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.