Informazioni su Hospex Mechanik AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hospex Mechanik AG
- Hospex Mechanik AG con sede a Diessenhofen è una Società anonima nel ramo «Officina del fabbro, fucina e bottega». Hospex Mechanik AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Hospex Mechanik AG è composta da 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 11.02.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Hospex Mechanik AG è iscritta nel cantone TG con l’IDI CHE-108.458.739.
- 2 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Dualis GmbH, Madeco GmbH.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.08.1996
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Diessenhofen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-290.3.006.096-3
IDI/IVA
CHE-108.458.739
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Mechanische Metallbearbeitung und mechanische Werkstätte.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Stoll Treuhand AG | Schaffhausen | 11.04.2005 | 10.08.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hospex Mechanik AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005098401, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Hospex Mechanik AG, in Diessenhofen, CHE-108.458.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2018, Publ. 4088855).
Domizil neu:
Ratihard 9, 8253 Diessenhofen.
Numero di pubblicazione: 4088855, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Hospex Mechanik AG, in Diessenhofen, CHE-108.458.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2016, Publ. 2829101).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäger, Rolf, von Diepoldsau, in Thayngen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Aesch, Adrian, von Grossaffoltern, in Unterstammheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Rast, Stefan, von Neuenkirch, in Hüttwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2829101, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Hospex Mechanik AG, bisher in Schaffhausen, CHE-108.458.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2016Publ. 2732143).
Gründungsstatuten:
24.05.1996.
Statutenänderung:
08.04.2016.
Sitz neu:
Diessenhofen.
Domizil neu:
Basadingerstrasse 52, 8253 Diessenhofen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Rolf, von Diepoldsau, in Thayngen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schaffhausen, Mitglied mit Einzelunterschrift];
von Aesch, Adrian, von Grossaffoltern, in Unterstammheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.