Informazioni su Hortima AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hortima AG
- Hortima AG ha sede a Hausen AG ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi».
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 17.06.2016.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 04.11.2021.
- L’azienda Hortima AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-215.739.902.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: Haku's AG, Hausenwest AG, Truoi AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.06.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Hausen (AG)
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.441.330-3
IDI/IVA
CHE-215.739.902
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit und Vertrieb von Bedarfsartikeln für Gartenbau, Baumschulen, Obst- und Weinbau, für die Forstbranche sowie von Waren aller Art; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Lienhard Audit AG | Zürich | 09.02.2021 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RVW Revisions AG | Aarau | 22.06.2016 | 08.02.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hortima AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005326923, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hortima AG, in Hausen (AG), CHE-215.739.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005205501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käser, Andreas, von Madiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Käser, Markus, von Madiswil, in Boniswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005205501, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hortima AG, in Hausen (AG), CHE-215.739.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005095919).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Thomas, von Madiswil, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Käser, Andreas, von Madiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005095919, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hortima AG, in Hausen (AG), CHE-215.739.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2021, Publ. 1005069093).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RVW Revisions AG (CHE-106.048.773), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lienhard Audit AG (CHE-139.583.547), in Zürich, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.