Informazioni su Horn Distribution (CH) AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Horn Distribution (CH) AG
- Horn Distribution (CH) AG da Unterengstringen opera nel ramo «Commercio di prodotti informatici e di comunicazione» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 25.06.2018, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone ZH con l’IDI CHE-114.072.414.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Can Martins Umzug und Transport GmbH, Carmedia Consulting GmbH, WSB Walter Schaffner-Behrend AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.02.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Unterengstringen
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.032.031-6
IDI/IVA
CHE-114.072.414
Ramo economico
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb sowie die Vermittlung von und den Handel mit elektronischen Geräten, Systemen, Anlagen sowie entsprechendem Zubehör und Produkten aller Art und erbringt damit in Zusammenhang stehende Leistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- xpro solution ag
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Horn Distribution (CH) AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4310387, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Horn Distribution (CH) AG, in Unterengstringen, CHE-114.072.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2016, Publ. 2943975).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Marc, von Landiswil, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Swiderski, Dariusz Rafal, polnischer Staatsangehöriger, in Warschau (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2943975, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Horn Distribution (CH) AG, in Unterengstringen, CHE-114.072.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2016, Publ. 2870677).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Swiderski, Dariusz Rafal, polnischer Staatsangehöriger, in Warschau (PL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Mingote Garcia, José Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Birmensdorf ZH, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2870677, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Horn Distribution (CH) AG, in Unterengstringen, CHE-114.072.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2011, Publ. 6142422).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mingote Garcia, José Luis, von Trin, in Birmensdorf ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.