Informazioni su Horacio Lopes Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Horacio Lopes Sàrl
- Horacio Lopes Sàrl ha sede a Romont FR ed è attiva. Essa opera nel ramo «Massoneria».
- Horacio Lopes Sàrl è stata costituita nel 03.07.2009.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 09.07.2009.
- L’azienda Horacio Lopes Sàrl è iscritta con l’IDI CHE-114.946.929.
Dirigenza (3)
Amministrazione
Horácio Manuel Da Silva Lopes,
André Micael Gameiro Lopes,
Maria Alice Lopes
i più recenti aventi diritto di firma
Horácio Manuel Da Silva Lopes,
André Micael Gameiro Lopes,
Maria Alice Lopes
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.07.2009
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Romont (FR)
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.542.758-9
IDI/IVA
CHE-114.946.929
Ramo economico
Massoneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entreprise de maçonnerie, construction, génie civil et rénovation de bâtiments (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Horacio Lopes Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5125440, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Horacio Lopes Sàrl, à Romont (FR), En Raboud 5, 1680 Romont FR, CH-217-3542758-9. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 30.06.2009.
But:
entreprise de maçonnerie, construction, génie civil et rénovation de bâtiments (cf. statuts pour but complet).
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Apport en nature et reprise de biens:
Selon contrat du 30.06.2009, Horacio Lopes fait apport à la société de l'ensemble des actifs et passifs de son entreprise individuelle non inscrite 'Horacio Lopes', à Siviriez, selon bilan au 31.12.2008.
actifs:
CHF 325'668.75;
passifs: CHF 238'499.15, soit un actif net de CHF 87'169.60, accepté pour ce prix. En contrepartie il a été remis 200 parts de CHF 100.-- aux fondateurs. Le solde de CHF 67'169.60 correspond à une créance en faveur de l'apporteur.
Associés:
Lopes Horacio, du Portugal, à Romont (FR), avec 125 parts de CHF 100.--, Lopes Maria Alice, du Portugal, à Romont (FR), avec 50 parts de CHF 100.--, Lopes Micael, du Portugal, à Romont (FR), avec 25 parts de CHF 100.--.
Gérants:
les associés Lopes Horacio, gérant président, Lopes Maria Alice, gérante secrétaire, et Lopes Micael, gérant, tous trois avec signature individuelle.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 30.06.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.