Informazioni su Hofer & Mühlberg AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hofer & Mühlberg AG
- Hofer & Mühlberg AG con sede a Koblenz è attiva. Hofer & Mühlberg AG è attiva nel ramo «Altra attività edilizia».
- La dirigenza dell’azienda Hofer & Mühlberg AG è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 06.08.1975.
- Il 21.12.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-105.776.982.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Subag Niveauregler GmbH, Subag Sanitär- und Baupumpen AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.08.1975
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Koblenz
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.001.856-7
IDI/IVA
CHE-105.776.982
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Elektro-Installationsgeschäftes; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
AWB Revisionen AG Lengnau | Lengnau (AG) | <2004 | 09.06.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Hofer AG Koblenz
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hofer & Mühlberg AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005917394, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hofer & Mühlberg AG, in Koblenz, CHE-105.776.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022, Publ. 1005428399).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pauletto, Remo, von Leuggern, in Leibstadt, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005428399, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hofer & Mühlberg AG, in Koblenz, CHE-105.776.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2015, S.0, Publ. 2117307).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Alex, von Ettiswil, in Leibstadt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2117307, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hofer & Mühlberg AG, in Koblenz, CHE-105.776.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2009, S. 2, Publ. 5059096).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Isabella, von Ettiswil, in Leibstadt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Alex, von Ettiswil, in Leibstadt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hegi, Roger, von Pfaffnau, in Mettauertal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hegi, Ruth, von Pfaffnau und Hittnau, in Mettauertal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.