Informazioni su Ho-Wan SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ho-Wan SA
- Ho-Wan SA ha sede a Pully ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Esercizio delle aziende gastronomiche».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 03.06.1983.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 16.10.2018.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-108.114.599.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.06.1983
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Pully
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.078.774-0
IDI/IVA
CHE-108.114.599
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
exploitation d'un restaurant.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire du Centre S.A. | Lausanne | <2004 | 08.07.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ho-Wan SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004477814, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Ho-Wan S.A., à Pully, CHE-108.114.599 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). La signature de Wan Chi-Sun est radiée.
Numero di pubblicazione: 5127402, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Ho-Wan S.A., à Pully, CH-550-0078774-0, exploitation d'un restaurant (FOSC du 01.07.1997, p. 4576). Statuts modifiés le 23 juin 2009 sur des points non soumis à publication. Selon déclaration du conseil d'administration du 23 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Fiduciaire du Centre S.A. n'est plus organe de révision.
Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
HO-Wan S.A., à Pully, exploitation d'un restaurant (FOSC du 9.3.1994, p.1312). Statuts modifiés le 28mai 1997 sur des points non soumis à publication. Yuen Ling Wan n'est plus administratrice;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur:
Chin Wing Wan, de et à Pully, avec signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.