Informazioni su Hedwig Zollikofer-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hedwig Zollikofer-Stiftung
- Hedwig Zollikofer-Stiftung con sede a Herrliberg è attiva. Hedwig Zollikofer-Stiftung è attiva nel ramo «Esercizio delle case di riposo e per disabili».
- Hedwig Zollikofer-Stiftung è stata costituita nel 22.11.1958.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 16.01.2020.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-110.101.117.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.11.1958
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Herrliberg
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.905.263-4
IDI/IVA
CHE-110.101.117
Ramo economico
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bezweckt die Unterbringung alter Leute aus Herrliberg in einem Altersheim durch einmalige oder periodische Leistungen finanziell zu erleichtern; dabei sind in erster Linie Personen zu berücksichtigen, die in Heimen untergebracht werden, welche vegetarisch und (oder) alkohol- und nikotinfrei geführt werden.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Zollikofer-Stiftung Hedwig
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hedwig Zollikofer-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004806093, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hedwig Zollikofer-Stiftung, in Herrliberg, CHE-110.101.117, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2014, S.0, Publ. 1291605).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Reto, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gieringer, Joel W., von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1291605, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 6 vom 10.01.2014 publizierten TR-Eintrags Nr. 480 vom 07.01.2014Hedwig Zollikofer-Stiftung, in Herrliberg, CHE-110.101.117, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2014, Publ. 1277265).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzer, Stefan, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Feldbach(Hombrechtikon)]. .
Numero di pubblicazione: 1277265, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hedwig Zollikofer-Stiftung, in Herrliberg, CHE-110.101.117, Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, Publ. 7167324).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauter, Kurt, von Herrliberg, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittmer, Walter, von Basel und Erlinsbach SO, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Reto, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Staub, Werner, von Wohlen bei Bern, in Herrliberg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sulzer, Stefan, von Hombrechtikon, in Feldbach(Hombrechtikon), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.