Indirizzo
c/o Hugo Wenger
Etzelstrasse 3
8635 Dürnten
Informazioni su HECH Verband historischer Eisenbahnen Schweiz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu HECH Verband historischer Eisenbahnen Schweiz
- HECH Verband historischer Eisenbahnen Schweiz ha sede a Dürnten, è attiva e opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 08.03.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è CHE-420.643.769.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.11.2017
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Dürnten
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.6.002.367-4
IDI/IVA
CHE-420.643.769
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Verband vertritt und unterstützt als Dachverband die Interessen seiner Mitglieder als EVU Eigner, Halter und/oder Betreiber von historischen Schienenfahrzeugen und Bahninfrastrukturen. Er setzt sich dafür ein, dass die Bestrebungen seiner Mitglieder als eine kulturelle Aktivität anerkannt und entsprechend gefördert werden. Der Verband unterstützt die Bemühungen seiner Mitglieder die (betriebsfähigen) Fahrzeuge der Öffentlichkeit als lebendige Kulturgüter im Betrieb zu zeigen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- HECH Association des Chemins de fer historiques Suisses
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: HECH Verband historischer Eisenbahnen Schweiz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005980669, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HECH Verband historischer Eisenbahnen Schweiz, in Dürnten, CHE-420.643.769, Verein (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2019, Publ. 1004701993).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Simon, von Appenzell, in Domat/Ems, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ronco sopra Ascona].
Numero di pubblicazione: HR02-1004701993, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HECH Verband historischer Eisenbahnen Schweiz, in Dürnten, CHE-420.643.769, Verein (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017, Publ. 3872393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Madörin, Dominik, von Basel, in Ettingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3872393, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HECH Verband historischer Eisenbahnen Schweiz(HECH Association des Chemins de fer historiques Suisses), in Dürnten, CHE-420.643.769, c/o Hugo Wenger, Etzelstrasse 3, 8635 Dürnten, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
02.07.2016.
Zweck:
Der Verband vertritt und unterstützt als Dachverband die Interessen seiner Mitglieder als EVU Eigner, Halter und/oder Betreiber von historischen Schienenfahrzeugen und Bahninfrastrukturen. Er setzt sich dafür ein, dass die Bestrebungen seiner Mitglieder als eine kulturelle Aktivität anerkannt und entsprechend gefördert werden. Der Verband unterstützt die Bemühungen seiner Mitglieder die (betriebsfähigen) Fahrzeuge der Öffentlichkeit als lebendige Kulturgüter im Betrieb zu zeigen.
Mittel:
Mittel: jährliche oder ausserordentliche Mitgliederbeiträge;
Beiträge an die angebotenen gemeinsamen Lösungen;
Beiträge der Öffentlichkeit;
Spenden.
Eingetragene Personen:
Wenger, Hugo, von Schwarzenburg, in Dürnten, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Simon, von Appenzell, in Ronco sopra Ascona, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Madörin, Dominik, von Basel, in Ettingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Jürgen, von Zürich, in Dürnten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Simon, von Freienstein-Teufen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.