Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Meyer Lustenberger Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Forchstrasse 452
8702 Zollikon
Informazioni su Hartmann PeopleCare GmbH in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.09.2003
Cancellazione dal registro delle imprese
17.02.2010
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.027.499-7
IDI/IVA
CHE-110.210.829
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Treuhanddienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt fördern, sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und verkaufen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Hartmann PeopleCare GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hartmann PeopleCare GmbH in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5500034, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hartmann PeopleCare GmbH in Liquidation, in Zürich, CH-020.4.027.499-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 02.04.2008, S. 24, Publ. 4410746). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 4410746, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hartmann PeopleCare GmbH in Liquidation, in Zürich, CH-020.4.027.499-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2007, S. 25, Publ. 4238898).
Domizil neu:
c/o Meyer Lustenberger Rechtsanwaltsgesellschaft mbH , Forchstrasse 452, 8702 Zollikon .
Postadresse neu:
c/o Meyer Lustenberger Rechtsanwaltsgesellschaft mbH , Postfach 1432, 8032 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Rolf, von Zürich, in Wettswil am Albis (verstorben), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blättler, Yvonne, von Zürich, in Dänikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 4238898, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hartmann PeopleCare GmbH, in Zürich, CH-020.4.027.499-7, Beratungs- und Treuhanddienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 03.11.2003, S. 19, Publ. 1240542).
Firma neu:
Hartmann PeopleCare GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.10.2007 aufgelöst. Die Nachfolge des verstorbenen Rolf Hartmann ist noch nicht geregelt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blättler, Yvonne, von Zürich, in Dänikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Einzelprokura];
Hartmann, Rolf, von Zürich, in Wettswil am Albis (verstorben), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Wettswil am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Meyer Lustenberger Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, in Zollikon, Liquidatorin.