Indirizzo
c/o Dr. Marco Lorez
Auf der Halten 24b
8706 Meilen
Informazioni su Hans und Gertrud Oetiker-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hans und Gertrud Oetiker-Stiftung
- Hans und Gertrud Oetiker-Stiftung ha sede a Meilen ed è attiva. Essa opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- L’Organizzazione è stata costituita nel 19.10.2000.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 23.02.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’Organizzazione Hans und Gertrud Oetiker-Stiftung è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-110.104.713.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Matthias Erik Vock,
Rudolf Ziegler,
Peter Liniger,
Dr. Marco Lorez
i più recenti aventi diritto di firma
Matthias Erik Vock,
Rudolf Ziegler,
Peter Liniger,
Dr. Marco Lorez
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.10.2000
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Meilen
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.000.804-5
IDI/IVA
CHE-110.104.713
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Zweck der Stiftung besteht in der Unterstützung und Förderung des fliegerischen Rettungswesens, des Kadettenvereins Horgen, der Humanitas Stiftung zur Förderung geistig Behinderter, in Horgen, sowie ganz allgemein zu Gunsten von steuerbefreiten gemeinnützigen Institutionen mit medizinischer Zwecksetzung im Kanton Zürich. Ferner bezweckt die Stiftung die Förderung weiterer gemeinnütziger Zwecke, soweit sie mit den vorstehenden in einem engen sachlichen Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG | Zug | 23.02.2021 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 14.12.2018 | 22.02.2021 | |
Ernst & Young AG | Zürich | 23.02.2006 | 13.12.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Oetiker Hans und Gertrud-Stiftung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans und Gertrud Oetiker-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005107412, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hans und Gertrud Oetiker-Stiftung, in Meilen, CHE-110.104.713, Stiftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004520750).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.996.490), in Zug, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004520750, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hans und Gertrud Oetiker-Stiftung, in Meilen, CHE-110.104.713, Stiftung (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2018, Publ. 4236357).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liniger, Peter, von Wohlen bei Bern, in Diemtigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vechigen];
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4236357, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hans und Gertrud Oetiker-Stiftung, in Meilen, CHE-110.104.713, Stiftung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2014, Publ. 1476643).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vock, Matthias Erik, von Sarmenstorf, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.