Informazioni su Hans Imholz-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hans Imholz-Stiftung
- Hans Imholz-Stiftung ha sede a Zollikon, è attiva e opera nel ramo «Altri servizi sociali».
- Il dirigenza è composto da ha 5 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 03.03.1993.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 29.10.2018.
- L’Organizzazione Hans Imholz-Stiftung è iscritta con l’IDI CHE-110.394.304.
- 4 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Falco Enterprises AG, Med for Balance GmbH, Physio Praxis Zollikon GmbH.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Francis Albert Charles Zoller,
Doris Imholz,
Hans Imholz,
Dr. Andreas Julius Bär
i più recenti aventi diritto di firma
Francis Albert Charles Zoller,
Doris Imholz,
Hans Imholz,
Dr. Andreas Julius Bär
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.03.1993
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zollikon
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.000.166-2
IDI/IVA
CHE-110.394.304
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung humaner Entwicklung und kultureller Werte sowie Linderung menschlicher Not durch direkte und indirekte Unterstützung von gemeinnützigen Institutionen, Bestrebungen und Projekten im In- und Ausland, die kulturelle, soziale, erzieherische, medizinische sowie ökologische Ziele verfolgen; kann auch natürliche Personen unterstützen, sofern eine solche Unterstützung karitativen Charakter hat oder für die Förderung von Bestrebungen und Projekten im Sinne des Stiftungszweckes notwendig ist; kann im Rahmen ihres Zweckes gemeinnützige Stiftungen errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PRÜFAG Wirtschaftsprüfung AG | Zürich | 18.12.2013 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Zürich | 24.07.2008 | 17.12.2013 | |
Balmer-Etienne AG Zürich | Zürich | 25.07.2006 | 23.07.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Imholz-Stiftung Hans
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Imholz-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004485415, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hans Imholz-Stiftung, in Zollikon, CHE-110.394.304, Stiftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4371859).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imholz, Doris, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Herrliberg];
Imholz, Hans, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Herrliberg].
Numero di pubblicazione: 4371859, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hans Imholz-Stiftung, in Zollikon, CHE-110.394.304, Stiftung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3560733).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imholz, Doris, von Zürich, in Herrliberg, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zoller, Francis, von Zürich, in Wollerau, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Imholz, Hans, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3560733, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hans Imholz-Stiftung, in Zollikon, CHE-110.394.304, Stiftung (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2015, Publ. 2427853).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imholz, Doris, von Zürich, in Herrliberg, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.