Informazioni su Hamo AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hamo AG
- Hamo AG da Pfäffikon SZ opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- Hamo AG è stata costituita nel 05.05.2006.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 13.04.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-112.918.537.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.05.2006
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Freienbach
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.3.011.325-0
IDI/IVA
CHE-112.918.537
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kauf und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken, Planung und Realisation von Um- und Neubauten, Tätigkeit als Generalunternehmer, Verwaltung von eigenen und fremden Liegenschaften sowie Vermittlung von Immobilien; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Wertschriften erwerben, halten und veräussern sowie Darlehen gewähren.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
G. Stäheli Treuhand- und Revisionsbüro | Freienbach | 11.05.2006 | 27.11.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hamo AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005449912, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Hamo AG, in Freienbach, CHE-112.918.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2008, S.15, Publ. 4754402).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Molinari, Andreas, von Rovio, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Peter, von Schübelbach, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4754402, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Hamo AG, in Freienbach, CH-130.3.011.325-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2006, S. 12, Publ. 3370848).
Statutenänderung:
7.11.2008.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief oder Telefax. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 7.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Gestrichene Personen und Unterschriften:
G. Stäheli Treuhand- und Revisionsbüro, in Freienbach, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3370848, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Hamo AG, in Freienbach, CH-130.3.011.325-0, Rainstrasse 45, 8808 Pfäffikon SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
4.05.2006.
Zweck:
Kauf und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken, Planung und Realisation von Um- und Neubauten, Tätigkeit als Generalunternehmer, Verwaltung von eigenen und fremden Liegenschaften sowie Vermittlung von Immobilien;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Wertschriften erwerben, halten und veräussern sowie Darlehen gewähren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Hasler, Peter, von Schübelbach, in Wilen SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Molinari, Andreas, von Rovio, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
G. Stäheli Treuhand- und Revisionsbüro, in Freienbach, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.