Informazioni su Häberlin & Co AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Häberlin & Co AG
- Häberlin & Co AG è una Società anonima con sede a Zumikon. Häberlin & Co AG appartiene al settore «Altro commercio con prodotti diversi» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda Häberlin & Co AG fondata il 30.06.2000 è composta da una persona.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 19.02.2024.
- L'IDI della azienda è CHE-105.579.401.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.06.2000
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zumikon
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.023.379-3
IDI/IVA
CHE-105.579.401
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Uebernahme von Vertretungen zum Vertrieb in Kommission und auf eigene Rechnung von Rohstoffen, Chemikalien, Drogen, Maschinen und Anlagen sowie technischen Artikeln; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Budliger Treuhand AG | Zürich | <2004 | 05.08.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Häberlin & Co AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005964116, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Häberlin & Co AG, in Zumikon, CHE-105.579.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2009, S.30, Publ. 5183630).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Alfred, von Zürich und St. Peterzell, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 5183630, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Häberlin & Co AG, in Zumikon, CH-020.3.023.379-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2007, S. 20, Publ. 4174678).
Statutenänderung:
17.06.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die Aktienbuch verzeichneten Adressen oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Budliger Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4174678, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Häberlin & Co AG, bisher in Zürich, CH-020.3.023.379-3, Vertrieb von Rohstoffen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 19.09.2003, S. 18, Publ. 1177992).
Statutenänderung:
11.10.2007.
Sitz neu:
Zumikon.
Domizil neu:
Am Platz 2, 8126 Zumikon.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.