Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Haas Gastro GmbH in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.09.2014
Cancellazione dal registro delle imprese
21.01.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.053.549-9
IDI/IVA
CHE-425.442.675
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Führung und Betreuung von Gastronomiebetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Haas Gastro GmbH
- Haas&Schwarz Gastro GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Haas Gastro GmbH in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004809824, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Haas Gastro GmbH in Liquidation, in Zürich, CHE-425.442.675, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2018, Publ. 4257447). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 4257447, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Haas Gastro GmbH, in Zürich, CHE-425.442.675, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2015, Publ. 2497581).
Firma neu:
Haas Gastro GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Schwamendingenstrasse 42, 8050 Zürich. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.05.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2497581, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Haas&Schwarz Gastro GmbH, in Zürich, CHE-425.442.675, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2014, Publ. 1696863).
Statutenänderung:
17.11.2015.
Firma neu:
Haas Gastro GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Katharina, von Villigen, in Hausen AG, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 35'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 35'000.00].