Su GVG Aktiengesellschaft
- GVG Aktiengesellschaft da Balzers opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attiva.
- GVG Aktiengesellschaft è stata costituita nel 15.07.2014.
- Il 17.04.2019 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Allo stesso indirizzo come GVG Aktiengesellschaft sono iscritte 31 altre aziende attive. Queste includono: ALDRIN Anstalt, ALPHA PULP Anstalt, CASA NOVUM HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT.
Dirigenza (3)
Consiglio d'amministrazione
KIMAR ANSTALT,
Dietmar Johannes Amann,
Franz Martin Zumtobel
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Domicilio legale dell'azienda
Eschen
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale)
Zweck der Gesellschaft sind Finanz- und Handelsgeschäfte aller Art und auf eigene Rechnung, Erwerb, Verkauf, Verwaltung und Verwertung von Mobilien und Immobilien, Patenten und anderen Schutzrechten, sowie die Durchführung aller mit dem Zweck verwandten und jener Geschäfte, die der Verwaltungsrat als im Interesse der Gesellschaft gelegen erachtet.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- GVG Aktiengesellschaft in Liquidation
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per GVG Aktiengesellschaft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3426/2019, (1)
GVG Aktiengesellschaft, in Eschen, FL-0002.481.901-4.
Aktiengesellschaft Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
KIMAR ANSTALT, 9496 Balzers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1550/2019, (1)
GVG Aktiengesellschaft, in Eschen, FL-0002.481.901-4.
Aktiengesellschaft Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Kindle, Monika, StA: Liechtenstein, 9495 Triesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
KIMAR ANSTALT, 9496 Balzers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 20230949, (1)
Handelsregister 03.11.2017, GVG Aktiengesellschaft in Liquidation, Eschen (FL-0002.481.901-4) Aktiengesellschaft Firma bzw.
Name neu:
GVG Aktiengesellschaft. Aufhebung der Liquidation lt. Beschluss des obersten Organs vom 31.10.2017. [gestrichen: Die Gesellschaft wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.06.2017 aufgelöst und befindet sich in Liquidation.].Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend: Kindle, Monika, StA: Liechtenstein, 9495 Triesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Bazers, Liquidatorin mit Einzelunterschrift];
Zumtobel, Dkfm. Franz Martin, StA: Österreich, 6850 Dornbirn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amann, Mag. Dietmar Johannes, StA: Österreich, 6850 Dornbirn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.