Informazioni su Graf AG, Holzbau und Bedachungen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Graf AG, Holzbau und Bedachungen
- Graf AG, Holzbau und Bedachungen ha sede a Maisprach ed è attiva. Essa opera nel ramo «Carpenteria, coprietto e construzione in legno».
- L’azienda è stata costituita nel 11.01.2018 e ha 3 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 02.08.2024.
- L’azienda Graf AG, Holzbau und Bedachungen è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-179.918.565.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.01.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Maisprach
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.021.955-2
IDI/IVA
CHE-179.918.565
Ramo economico
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Verarbeitung von und den Handel mit Holz und holzartigen Produkten sowie die Ausführung von Zimmerei- und Dachdeckerarbeiten einerseits sowie die Planung und Realisierung von Renovationen, Aufstockungen, Aufbauten, Dachsanierungen, Innenausbauten und allgemeinen Bauaufträgen andererseits. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann insbesondere auch Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Peter Haller Treuhand AG | Magden | 02.08.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG | Magden | 16.01.2018 | 01.08.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Graf AG, Holzbau und Bedachungen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006098874, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Graf AG, Holzbau und Bedachungen, in Maisprach, CHE-179.918.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2023, Publ. 1005895605).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-390.495.663), in Magden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter Haller Treuhand AG (CHE-107.796.961), in Magden, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005895605, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Graf AG, Holzbau und Bedachungen, in Maisprach, CHE-179.918.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673455).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Karin, von Maisprach, in Maisprach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Christian, von Reigoldswil, in Buus, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Graf, Karl, von Maisprach, in Maisprach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Weber, Jeannette, von Wallbach, in Buus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004673455, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Graf AG, Holzbau und Bedachungen, in Maisprach, CHE-179.918.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2018, Publ. 3992843).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Christian, von Reigoldswil, in Buus, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.