Indirizzo
c/o Otto Gisiger
Birkenstrasse 10
8134 Adliswil
Informazioni su gisco GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu gisco GmbH
- gisco GmbH a Adliswil è una Società a garanzia limitata nel ramo «Servizi per consulenza manageriale». gisco GmbH è attiva.
- gisco GmbH ha una persona nella dirigenza.
- Il 21.04.2010 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: gisco GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.06.2001
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Adliswil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.023.545-1
IDI/IVA
CHE-109.047.008
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beratung, Konzepterstellung, Immobilien-, Personal- und Stellenvermittlung für den Hotellerie und Gastronomiebereich, Handel mit Gastronomie- und Hotelbedarf, Organisation und Durchführung von Events und Caterings, Handel mit Frisch- und Schnittblumen sowie Konzeption von Begrünungen und Pflanzendekorationen; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: gisco GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5596362, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
gisco GmbH, in Adliswil, CH-020.4.023.545-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2005, S. 16, Publ. 3077716). Gemäss Erklärung vom 26.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Numero di pubblicazione: 3077716, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
gisco GmbH, in Adliswil, CH-020.4.023.545-1, Beratung und Stellenvermittlung für den Hotellerie und Gastronomiebereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 06.03.2003, S. 24, Publ. 891934).
Statutenänderung:
28.09.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamber, Dominik Ignaz, von Gunzgen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisiger, Otto, von Kienberg, in Adliswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Numero di pubblicazione: 891934, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
gisco GmbH, in Adliswil, Beratung für den Hotellerie und Gastronomiebereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2001, S. 4355).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walder, Daniel Urs, von Herrliberg und Glattfelden, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamber, Dominik Ignaz, von Gunzgen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.