Informazioni su Giroud & Terrapon SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Giroud & Terrapon SA
- Giroud & Terrapon SA con sede a Siviriez è una Società anonima nel ramo «Carpenteria, coprietto e construzione in legno». Giroud & Terrapon SA è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Giroud & Terrapon SA è composta da 7 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 12.04.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda Giroud & Terrapon SA è iscritta con l’IDI CHE-107.770.855.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Vincent Gilles Volet,
Pierre Louis Volet,
Alexandre Christophe Volet,
Florian Michel Rudolf Volet,
Laurent Gérald Volet
i più recenti aventi diritto di firma
Vincent Gilles Volet,
Pierre Louis Volet,
Alexandre Christophe Volet,
Florian Michel Rudolf Volet,
Laurent Gérald Volet
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.12.1953
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Siviriez
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.330.190-5
IDI/IVA
CHE-107.770.855
Ramo economico
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'une entreprise de charpente, de couverture de menuiserie, de ferblanterie et de sanitaire.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Dufaux & Mury SA | La Tour-de-Peilz | 21.06.2023 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Butty SA | Ursy | <2004 | 20.06.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Conus & Terrapon SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Giroud & Terrapon SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006007586, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Giroud & Terrapon SA, à Siviriez, CHE-107.770.855 (FOSC du 21.06.2023, p. 0/1005774002).
Nouvelle adresse:
Route d'Ursy 102, 1678 Siviriez.
Numero di pubblicazione: HR02-1005774002, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Giroud & Terrapon SA, à Siviriez, CHE-107.770.855 (FOSC du 01.05.2023, p. 0/1005735660).
Personnes radiées:
Bosson Yves, administrateur, président, signature collective à deux;
Terrapon Philippe Alfred, administrateur, signature collective à deux;
Terrapon Jacques, administrateur, sans signature;
Fiduciaire Butty SA (CHE-107.770.996), organe de révision.
Nouvelles personnes inscrites:
Volet Pierre Louis, d'Oron, à Blonay - Saint-Légier, administrateur, président, signature individuelle;
Volet Vincent Gilles, d'Oron, à Corsier-sur-Vevey, administrateur, secrétaire, signature individuelle;
Volet Alexandre Christophe, d'Oron, à Blonay - Saint-Légier, administrateur, signature individuelle;
Volet Florian Michel Rudolf, d'Oron, à Corsier-sur-Vevey, administrateur, signature individuelle;
Volet Laurent Gérald, d'Oron, à Jongny, administrateur, signature individuelle;
Volet Philippe Louis, d'Oron, à Blonay - Saint-Légier, administrateur, signature individuelle;
Volet Yves Antoine, d'Oron, à Blonay - Saint-Légier, administrateur, signature individuelle;
Fiduciaire Dufaux & Mury S.A. (CHE-106.869.847), à La Tour-de-Peilz, organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR02-1005735660, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Giroud & Terrapon SA, à Siviriez, CHE-107.770.855 (FOSC du 19.03.2021, p. 0/1005128395).
Personne radiée:
Giroud Marc-Hubert, administrateur, président, signature collective à deux.
Personne inscrite modifiée:
Terrapon Jacques, administrateur, signature collective à deux, maintenant administrateur, sans signature.
Nouvelles personnes inscrites:
Bosson Yves, de Rue, à Siviriez, administrateur, président, signature collective à deux;
Terrapon Philippe Alfred, de Châtonnaye, à Ursy, administrateur, signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.