Informazioni su GFP mediconsul GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu GFP mediconsul GmbH
- GFP mediconsul GmbH è una Società a garanzia limitata con sede a Kirchberg BE. GFP mediconsul GmbH appartiene al settore «Servizi per le assicurazioni e casse pensioni» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 16.04.1992.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 27.07.2023.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-103.576.001.
- GFP consulting AG, GFSA Insurance AG hanno lo stesso indirizzo come GFP mediconsul GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.04.1992
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Kirchberg (BE)
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.4.003.409-8
IDI/IVA
CHE-103.576.001
Ramo economico
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Vermittlung von Versicherungsverträgen aller Art, Risk-Management und Versicherungsberatung. Sie kann gleichartigen Unternehmungen die Infrastruktur gegen Entgelt zur Verfügung stellen, Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte: gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Leuthard + Suter GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GFP mediconsul GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005805047, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
GFP mediconsul GmbH, in Kirchberg (BE), CHE-103.576.001, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2017, Publ. 3319667).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Roman, von Würenlingen, in Bern, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3319667, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
GFP mediconsul GmbH, in Kirchberg (BE), CHE-103.576.001, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, Publ. 5951046).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuthard, Stephan, von Merenschwand, in Oberwil b. Zug (Zug), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Andres, von Würenlingen, in Sugiez (Mont-Vully), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kirchberg BE, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 5951046, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
GFP mediconsul GmbH, in Kirchberg BE, CH-053.4.003.409-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2010, S. 4, Publ. 5926644).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuthard, Stephan, von Merenschwand, in Oberwil bei Zug (Zug), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Suter, Andres, von Würenlingen, in Kirchberg BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.