Informazioni su Gerax AG Gstaad
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gerax AG Gstaad
- Gerax AG Gstaad ha sede a Gstaad ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza è composta di 5 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 24.02.2015.
- Gerax AG Gstaad è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-101.472.649.
- 3 marchi o applicazioni per marchi dell'azienda Gerax AG Gstaad sono registrati all'IPI.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Gertrud Saner-Spengler,
Gerhard Saner,
Pascale Saner Worbs,
Benjamin Heinz Worbs,
Ingrid Bühler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.10.1970
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Saanen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.008.644-7
IDI/IVA
CHE-101.472.649
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Verwaltung und Vermietung, Kauf, Verkauf und Vermittlung von Liegenschaften sowie Tätigkeiten in der Parahotellerie. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Köniz | 24.02.2015 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Jacques Morand | Genève | <2004 | 23.02.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Gerax SA Gstaad
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
Your Key to Gstaad | 16.09.2021 | attivo | 04674/2021 |
GERAX | 16.09.2021 | attivo | 04673/2021 |
Ultimi comunicati FUSC: Gerax AG Gstaad
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2006355, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gerax AG Gstaad, in Saanen, CHE-101.472.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 11.08.2014, Publ. 1656017).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiduciaire Jacques Morand & Cie. (CHE-107.443.132), in Genève, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saner-Spengler, Gertrud, von Beinwil SO, in Worben, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift];
Saner, Gerhard, von Beinwil SO, in Worben, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Saner Worbs, Pascale, von Beinwil SO und Tenero-Contra, in Gstaad (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Ingrid, von Ebnat-Kappel, in Gstaad (Saanen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Worbs, Benjamin, von Tenero-Contra, in Gstaad (Saanen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CHE-323.201.462), in Köniz, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1656017, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gerax AG Gstaad, in Saanen, CHE-101.472.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 20.09.2000, S. 6431).
Domizil neu:
Gschwendstrasse 2, 3780 Gstaad. [gestrichen: Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.].[gestrichen: Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fiduciaire Jacques Morand & Cie. (CHE-107.443.132), in Genève, Revisionsstelle [bisher: Fiduciaire Jacques Morand & Cie.].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gerax AG Gstaad, in G s t a a d ( G d e . S a a n e n ) , Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.06.1982, S. 1854).
Statutenänderung:
1.09.2000.
Domizil neu:
Ober-Gstaad, 3780 Gstaad.
Zweck neu:
Verwaltung und Vermietung, Kauf, Verkauf und Vermittlung von Liegenschaften sowie Tätigkeiten in der Parahotellerie. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.-.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.- [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt. Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend. [gestrichen: Verwaltungsrat: 1 bis 5 Mitglieder].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiduciaire Jacques Morand & Cie., in Genève, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.