Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Genossenschaft Technologiezentrum Linth (TZL) in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.04.1998
Cancellazione dal registro delle imprese
16.10.2014
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Glarus Nord
Ufficio del registro di commercio
GL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-160.5.003.492-1
IDI/IVA
CHE-100.818.840
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beratung der regionalen Unternehmen in Fragen der Technologie und Innovation. Sie fördert den Informationsaustausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sowie unter ihren Mitgliedern. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann ein Technologiezentrum in der Region eingerichtet werden. Sie kann weitere Technologiezentren betreiben oder sich an deren Betrieb beteiligen. Die Genossenschaft kann Unternehmungen, die Mitglied der Genossenschaft sind, mit Mikrofinanzierung unterstützen. Ferner kann sie Grundstücke erwerben oder veräussern. Die Genossenschaft strebt keinen Gewinn an.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Finanzkontrolle des Kantons Glarus | Glarus | 07.04.2010 | 15.10.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Genossenschaft Technologiezentrum Linth TZL
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft Technologiezentrum Linth (TZL) in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1771523, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Genossenschaft Technologiezentrum Linth (TZL) in Liquidation, in Glarus Nord, CHE-100.818.840, Genossenschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013, Publ. 1258709). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird mit Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin vom 29.04.2014 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht (Publikation 3.
Schuldenruf:
SHAB Nr. 9 vom 15.01.2014).
Numero di pubblicazione: 1258709, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Genossenschaft Technologiezentrum Linth (TZL), in Glarus Nord, CHE-100.818.840, Genossenschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2011, Publ. 6081904).
Firma neu:
Genossenschaft Technologiezentrum Linth (TZL) in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Genossenschafterversammlung vom 18.12.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, Prof.Dr. Hermann, von Arth, in Ermenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürst Benedetti, Marianne, von Glarus Süd und Walchwil, in Glarus, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Rhyner, Hanspeter, von Glarus Süd, in Näfels (Glarus Nord), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laupper, Martin, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Hans-Jörg, von Glarus Süd, in Nidfurn (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martinelli, Heinz, von Wangen SZ, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Finanzkontrolle des Kantons Glarus (CHE-114.476.651)[CH-160.8.004.857-9], in Glarus, Revisionsstelle [bisher: Finanzkontrolle des Kantons Glarus (CH-160.8.004.857-9)];
Rhyner, Hansjürg, von Glarus Süd, in Glarus, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höpli, Peter, von Wängi, in Andeer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6081904, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Genossenschaft Technologiezentrum Linth (TZL), in Niederurnen, CH-160.5.003.492-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 8, Publ. 5787300).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauter, Martin, von Stein am Rhein, in Netstal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürst Benedetti, Marianne, von Glarus Süd und Walchwil, in Glarus, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Dürst-Kundert, Marianne, von Mühlehorn und Schwanden GL];
Rhyner, Hanspeter, von Glarus Süd, in Näfels (Glarus Nord), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Elm, in Näfels];
Laupper, Martin, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Näfels, in Näfels];
Marti, Hans-Jörg, von Glarus Süd, in Nidfurn (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Haslen und Engi, in Nidfurn];
Martinelli, Heinz, von Wangen SZ, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Näfels].