Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Alfred Zollinger
Pilatusstrasse 24
8203 Schaffhausen
Informazioni su Genossenschaft Pferdesporttage Schaffhausen in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.01.1963
Cancellazione dal registro delle imprese
13.01.2012
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Schaffhausen
Ufficio del registro di commercio
SH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-290.5.002.289-3
IDI/IVA
CHE-102.240.998
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Durchführung der Schaffhauser Pferdesporttage; Unterhalt der Reitsportanlagen auf dem Griesbach; Förderung des Reitsportes in der Region Schaffhausen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Leu Treuhand AG | Neuhausen am Rheinfall | 13.05.2009 | 10.08.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Genossenschaft Pferdesporttage Schaffhausen
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft Pferdesporttage Schaffhausen in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6503108, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Genossenschaft Pferdesporttage Schaffhausen in Liquidation, in Schaffhausen, CH-290.5.002.289-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2010, S. 12, Publ. 5765760). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 5765760, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Genossenschaft Pferdesporttage Schaffhausen, in Schaffhausen, CH-290.5.002.289-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2009, S. 17, Publ. 5016276).
Firma neu:
Genossenschaft Pferdesporttage Schaffhausen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.07.2010 aufgelöst. Laut Erklärung vom 15.07.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu Treuhand AG (CH-290.3.003.072-0), in Neuhausen am Rheinfall, Liquidatorin [bisher: Revisionsstelle].
Numero di pubblicazione: 5016276, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Genossenschaft Pferdesporttage Schaffhausen, in Schaffhausen, CH-290.5.002.289-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 100 vom 25.05.2007, S. 13, Publ. 3947964).
Domizil neu:
bei Alfred Zollinger, Pilatusstrasse 24, 8200 Schaffhausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leu, Urs M., von Hemmental, in Hemmental, Präsident, mit Unterschrift zu zweien;
Brütsch, Erich, von Büttenhardt, in Schaffhausen, Vizepräsident, mit Unterschrift zu zweien;
Brütsch, Oskar, von Stein am Rhein, in Schaffhausen, Kassier, mit Unterschrift zu zweien;
Gloor, Ernst Peter, von Seon, in Oberhallau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühlmann, Marlen, von Lohn SH, in Gächlingen, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Wäckerlin, Ulrich, von Siblingen, in Siblingen, Präsident der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Zollinger, Alfred, von Fällanden, in Schaffhausen, Kassier, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Sala, Robert, von Chiasso, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Salce, Andrea Arthur, von Trüllikon, in Benken ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leu Treuhand AG (CH-290.3.003.072-0), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.