Informazioni su Gemica SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gemica SA
- Gemica SA ha sede a Satigny, è attiva e opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi».
- Il dirigenza è composto da ha 5 persone. L’azienda è stata costuita nel 24.11.1987.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 19.05.2020, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-101.409.533.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Jean-Luc Petithuguenin,
Dr. Franz Alfred Saladin,
Christophe Alain Pierre François Gence
i più recenti aventi diritto di firma
Jean-Luc Petithuguenin,
Saskia Barbara Strahberger Gawor,
Dr. Franz Alfred Saladin,
Ernst Hess,
Christophe Alain Pierre François Gence
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.11.1987
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Satigny
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.844.987-2
IDI/IVA
CHE-101.409.533
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Achat, vente, importation, exportation et représentation de matières premières.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Testaris AG | Basel | 11.03.2019 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Remaco Wirtschaftsprüfung AG | Basel | 25.11.2014 | 10.03.2019 | |
Deloitte AG | Zürich | 07.07.2014 | 24.11.2014 | |
PUBLEX Fiduciaire SARL | Genève | 05.10.2009 | 06.07.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gemica SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004893195, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Gemica SA, à Genève, CHE-101.409.533 (FOSC du 03.10.2019, p. 0/1004729918).
Nouveau siège:
Satigny, Rue de la Bergère 26, 1242 Satigny. Statuts modifiés le 11.05.2020. Maguin Dominique et Gasser Pierre ne sont plus administrateurs;
leurs pouvoirs sont radiés. Petithuguenin Jean-Luc, de France, à Paris, FRA, est nommé président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004729918, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Gemica SA, à Genève, CHE-101.409.533 (FOSC du 11.03.2019, p. 0/1004585022). Les pouvoirs de Solazzo Franchelino sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Strahberger geb. Gawor Saskia, de Rheinfelden, à Laufenburg, directrice.
Numero di pubblicazione: HR02-1004715163, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Gemica SA, à Genève, CHE-101.409.533 (FOSC du 11.03.2019, p. 0/1004585022). Saladin Franz, de et à Duggingen, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.