Indirizzo
c/o Andreas Wyer
Rottenbett 8
3931 Lalden
Informazioni su Gebrüder Wyer AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gebrüder Wyer AG
- Gebrüder Wyer AG è una Società anonima con sede a Lalden. Gebrüder Wyer AG appartiene al settore «Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)» ed è attualmente attiva.
- Gebrüder Wyer AG ha 3 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 21.03.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-108.025.889.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.03.1982
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lalden
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.3.000.858-2
IDI/IVA
CHE-108.025.889
Ramo economico
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Küchenbau- Bodenbelags- und Papeziererunternehmens sowie jegliche Innenausbauarbeiten; Beteiligung an gleichen oder verwandten Unternehmen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Steiner und Partner Treuhand AG | Brig-Glis | 07.03.2017 | 06.11.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Wyer Gebrüder AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gebrüder Wyer AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005991821, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Gebrüder Wyer AG, in Lalden, CHE-108.025.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004492784).
Domizil neu:
c/o Andreas Wyer, Rottenbett 8, 3931 Lalden.
Numero di pubblicazione: HR02-1004492784, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Gebrüder Wyer AG, in Lalden, CHE-108.025.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2017, Publ. 3388719). Gemäss Erklärung vom 15.10.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner und Pfaffen Treuhand AG (CHE-108.267.027), in Brig-Glis, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3388719, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Gebrüder Wyer AG, in Lalden, CHE-108.025.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2013, Publ. 1096635).
Statutenänderung:
24.02.2017.
Domizil neu:
c/o Andreas Wyer, Zenstadeln 7, 3931 Lalden.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyer, Burkhard, von Lalden, in Lalden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zimmermann Ernest, in Eggerberg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyer, Andreas, von Lalden, in Lalden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Steiner und Pfaffen Treuhand AG (CHE-108.267.027), in Brig-Glis, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.