Indirizzo
Chemin du Vieux Pressoir 1
1297 Founex
Informazioni su GBR INVESTISSEMENTS SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu GBR INVESTISSEMENTS SA
- GBR INVESTISSEMENTS SA da Founex opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda GBR INVESTISSEMENTS SA è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 19.08.2014.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 20.12.2021. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- GBR INVESTISSEMENTS SA è iscritta nel cantone VD con l’IDI CHE-277.511.561.
- COSMEFINANCE HOLDING SA, FINANCIERE PB SA, RC Development Sàrl hanno lo stesso indirizzo come GBR INVESTISSEMENTS SA.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.08.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Founex
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.155.527-3
IDI/IVA
CHE-277.511.561
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'acquisition, la vente, la détention, l'administration, la gestion et le contrôle de participations dans toutes entreprises suisses ou étrangères, dans le sens d'une compagnie holding, notamment dans le domaine de la cosmétique, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GBR INVESTISSEMENTS SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005362036, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
GBR INVESTISSEMENTS SA, à Founex, CHE-277.511.561 (FOSC du 16.07.2021, p. 0/1005251569). Bouchara Philippe n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Chèvre Pierre, de Mettembert, à Carouge (GE), est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005251569, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
GBR INVESTISSEMENTS SA, à Founex, CHE-277.511.561 (FOSC du 22.08.2014, p. 0/1676471). Villary Jacques, inscrit sans signature, n'est plus administrateur.
Numero di pubblicazione: 1676471, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
GBR INVESTISSEMENTS SA, à Founex, rue du Vieux-Pressoir 1, 1297 Founex, CHE-277.511.561. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
11 août 2014.
But:
la société a pour but l'acquisition, la vente, la détention, l'administration, la gestion et le contrôle de participations dans toutes entreprises suisses ou étrangères, dans le sens d'une compagnie holding, notamment dans le domaine de la cosmétique, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Administration:
Bouchara (nom d'usage Robin) Géraldine, à Founex, présidente, Bouchara Philippe, à Coinsins, tous deux avec signature individuelle, et Villary Jacques, à Collonge-Bellerive, sans signature, les trois de France. Selon déclaration du 11 août 2014, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.