Informazioni su GARO STEINER Immobilien AG in Liq.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu GARO STEINER Immobilien AG in Liq.
- GARO STEINER Immobilien AG in Liq. è attualmente in liquidazione e opera nel settore «Compravendita di immobili propri». La sede si trova a St. Niklaus SO.
- GARO STEINER Immobilien AG in Liq. è stata costituita nel 22.05.2012.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 19.08.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della azienda è CHE-149.488.011.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Liquidatore
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.05.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Feldbrunnen-St. Niklaus
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.3.011.003-0
IDI/IVA
CHE-149.488.011
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale)
Erwerb, Verwaltung, Veräusserung, Vermietung, Vermittlung und Vermarktung von Immobilien sowie Planung, Realisierung und Finanzierung von Immobilien- und Bauprojekten. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- GARO STEINER Immobilien AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GARO STEINER Immobilien AG in Liq.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: LS01-0000049055, Ufficio del registro di commercio Soletta
Rubrik: Liquidationsschuldenrufe Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Aktiengesellschaft Publikationsdatum: SHAB 19.08.2024 Öffentlich einsehbar bis: 19.08.2029 Meldungsnummer: Publizierende Stelle lic. iur. Reto Gasser, Zuchwilerstrasse 21, 4500 Solothurn Liquidationsschuldenruf GARO STEINER Immobilien AG in Liq. Organisation in Auflösung: GARO STEINER Immobilien AG in Liq. CHE-149.488.011 c/o: bei René Garo Waldeggstrasse 2
Kontaktstelle: René Garo Waldeggstrasse 2
Numero di pubblicazione: HR02-1006071471, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
GARO STEINER Immobilien AG, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-149.488.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2018, Publ. 1004487665).
Firma neu:
GARO STEINER Immobilien AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.06.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Pascal, von Liesberg, in Lüsslingen-Nennigkofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garo, Silvia, von Tschugg, in Feldbrunnen-St. Niklaus, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Steiner Pascal;
Geiser, Christina, von Langenthal, in Lüsslingen-Nennigkofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Garo René.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garo, René, von Tschugg, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.