Informazioni su Garage Gianvito MARIA Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Garage Gianvito MARIA Sàrl
- Garage Gianvito MARIA Sàrl è una Società a garanzia limitata con sede a St-Gingolph. Garage Gianvito MARIA Sàrl appartiene al settore «Commercio e riparazione di automobili e motociclette» ed è attualmente attiva.
- Garage Gianvito MARIA Sàrl ha una persona nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 23.06.2011.
- L’IDI segnalata è CHE-110.258.345.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.10.2003
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Saint-Gingolph
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.4.006.831-8
IDI/IVA
CHE-110.258.345
Ramo economico
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Réparation et vente de véhicules, toute activité financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière convergente, y compris acquisition d'immeubles, accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers si cela favorise les intérêts de la société.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Garage en Bovery, Maria et Froncillo Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Garage Gianvito MARIA Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6218780, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Garage Gianvito MARIA Sàrl, à Port-Valais, CH-621.4.006.831-8, société à responsabilité limitée (No. FOSC 156 du 14.08.2008, p. 16, Publ. 4612884).
Modification des statuts:
10.06.2011.
Nouveau siège:
Saint-Gingolph.
Nouvelle adresse:
Route Cantonale 98, 1898 Saint-Gingolph.
Nouvel organe de publication:
FOSC [complément à l'inscription No 954 du 26.06.2008, publiée à la FOSC No 126 du 02.07.2008 p. 26 / publ. 4554362]. [biffé: Capital social entièrement libéré].
Numero di pubblicazione: 4612884, Ufficio del registro di commercio Vallese
Garage Gianvito MARIA Sàrl, à Port-Valais, CH-621.4.006.831-8, société à responsabilité limitée (FOSC no 126 du 02.07.2008, p. 26, publ. 4554362).
Personne et signature radiée:
Froncillo, Massimiliano, de Port-Valais, à Bouveret (Port-Valais), directeur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 4554362, Ufficio del registro di commercio Vallese
Garage en Bovery, Maria et Froncillo Sàrl, précédem. à Collombey-Muraz, CH-621.4.006.831-8, société à responsabilité limitée (FOSC no 201 du 20.10.2003, p. 15, publ. 1222642).
Modification des statuts:
30.05.2008.
Nouvelle raison sociale:
Garage Gianvito MARIA Sàrl.
Nouveau siège:
Port-Valais.
Nouvelle adresse:
Route Cantonale 12, 1897 Les Evouettes.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Communications:
Communications de la société aux associés par écrit ou par courriel. Statuts adaptés au nouveau droit. Selon déclaration de l'associé-gérant du 30.05.2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Inscription ou modification de personnes:
Maria, Gianvito, citoyen italien, à Les Evouettes (Port-Valais), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.--];
Froncillo, Massimiliano, de Port-Valais, à Bouveret (Port-Valais), directeur, avec signature individuelle [précédemment: citoyen italien, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.--].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.