Indirizzo
St.Leonhard-Strasse 45
9001 St. Gallen
Informazioni su GANTAG AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu GANTAG AG
- GANTAG AG con sede a St. Gallen è attiva. GANTAG AG è attiva nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 05.10.2023.
- L’azienda GANTAG AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-107.999.441.
- Allo stesso indirizzo come GANTAG AG sono iscritte 6 altre aziende attive. Queste includono: 3z digital GmbH, aellig treuhand ag, CLOOC GmbH.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.05.1981
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
St. Gallen
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.020.446-7
IDI/IVA
CHE-107.999.441
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Finanzielle, technische und juristische Beratung von Bauherren, Architekten und Unternehmern sowie deren Vertretung gegenüber Dritten. Im weitern bezweckt sie die Führung eines Planungsbüros für Metallbau-Arbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen sowie Grundstücke erwerben und weiterveräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
inspecta experts ag | St. Gallen | <2004 | 09.09.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Gantag AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GANTAG AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005853486, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
GANTAG AG, in St. Gallen, CHE-107.999.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2023, Publ. 1005736906).
Domizil neu:
St.Leonhard-Strasse 45, 9001 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Losi, Ralph, von Arth, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruckstuhl-Jörg, Luzia, von Domat/Ems, in Domat/Ems, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005736906, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
GANTAG AG, in St. Gallen, CHE-107.999.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2015, S.0, Publ. 2087727).
Domizil neu:
Oberer Graben 6, 9000 St. Gallen.
Numero di pubblicazione: 2087727, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
GANTAG AG, in St. Gallen, CHE-107.999.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2014, Publ. 1484771).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantenbein, Ulrich, von Grabs, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruckstuhl-Jörg, Luzia, von Domat/Ems, in Domat/Ems, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift];
Losi, Ralph, von Arth, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.