Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Limmatdruck Zeiler AG
Pfadackerstrasse 10
8957 Spreitenbach
Informazioni su G.F. Zeiler-Stiftung in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.01.1946
Cancellazione dal registro delle imprese
29.06.2020
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Spreitenbach
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.7.903.231-3
IDI/IVA
CHE-109.737.716
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Vorsorge für die nachstehend bezeichneten Destinatäre gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod. Destinatäre sind die Arbeitnehmer, ihre Angehörigen und ihre Hinterlassenen sowie Personen, für die der Arbeitnehmer im Zeitpunkt seines Todes oder in den letzten Jahren vor seinem Tod in erheblichem Umfang gesorgt hat. Die Stiftung bezweckt ausserdem die Unterstützung ihrer Destinatäre in Notlagen wie Krankheit, Unfall und Arbeitslosigkeit. Die Stiftung kann zur Finanzierung von Beiträgen und Versicherungsprämien auch Leistungen an andere steuerbefreite Personalvorsorgeeinrichtungen erbringen, die zugunsten der Destinatäre bestehen. Die Beiträge der Arbeitgeber können aus Mitteln der Stiftung erbracht werden, wenn von diesen vorgängig Beitragsreserven geäufnet worden und diese gesondert ausgewiesen sind.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
SEFID Revision AG | Cham | 05.03.2014 | 28.06.2020 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | 10.08.2007 | 04.03.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- G.F. Zeiler-Stiftung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: G.F. Zeiler-Stiftung in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004923105, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
G.F. Zeiler-Stiftung in Liquidation, in Spreitenbach, CHE-109.737.716, Stiftung (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004883291). Die Liquidation ist beendet. Die Stiftung wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004883291, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
G.F. Zeiler-Stiftung in Liquidation, in Spreitenbach, CHE-109.737.716, Stiftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2019, Publ. 1004684183).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barth, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Wiedlisbach, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator;
Suter, Christian, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator.
Numero di pubblicazione: HR02-1004684183, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
G.F. Zeiler-Stiftung in Liquidation, in Spreitenbach, CHE-109.737.716, Stiftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473818).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burren, Stefan, von Köniz, in Neuenegg, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tranchina, Andrea, von Heimiswil, in Biberist, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator.