Informazioni su FUMA Gastro GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu FUMA Gastro GmbH
- FUMA Gastro GmbH opera nel settore «Esercizio delle aziende gastronomiche» ed è attualmente attiva. La sede è a Degersheim.
- La dirigenza dell’azienda FUMA Gastro GmbH è composta da 2 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 02.09.2019.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: FUMA Gastro GmbH.
- Allo stesso indirizzo come FUMA Gastro GmbH sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Kehl Holding AG, Wolfensberg Immobilien AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.10.2011
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Neckertal
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.4.070.100-0
IDI/IVA
CHE-280.671.679
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung und Beratung von Gastronomiebetrieben sowie Erwerb, Überbauung, Verwaltung und Weiterveräusserung von Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: FUMA Gastro GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004707130, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
FUMA Gastro GmbH, in Neckertal, CHE-280.671.679, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2016, S.0, Publ. 3140583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehl, Harald, von Rebstein, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kehl, Alexander, von Rebstein, in Degersheim (Neckertal), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kehl, Daniel, von Rebstein, in Balgach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 3140583, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
FUMA Gastro GmbH, in Wil SG, CHE-280.671.679, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2011, Publ. 6370762).
Statutenänderung:
10.10.2016.
Sitz neu:
Neckertal.
Domizil neu:
Tannenstrasse 2, 9113 Degersheim.
Zweck neu:
Führung und Beratung von Gastronomiebetrieben sowie Erwerb, Überbauung, Verwaltung und Weiterveräusserung von Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Telefax oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kehl, Alexander, von Rebstein, in Degersheim (Neckertal), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wil SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Kehl, Daniel, von Rebstein, in Balgach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Kehl, Harald, von Rebstein, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6370762, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
FUMA Gastro GmbH, in Wil SG, CH-320.4.070.100-0, Lindenstrasse 19, 9500 Wil , Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.10.2011.
Zweck:
Führung und Beratung von Gastronomiebetrieben. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. .
Stammkapital:
CHF 30'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen mit Brief, E-Mail oder Telefax oder anderen Übertragungsmitteln. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 05.10.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kehl, Daniel, von Rebstein, in Balgach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kehl, Harald, von Rebstein, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kehl, Alexander, von Rebstein, in Wil SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.