Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Redinvest Finanz und Verwaltungs AG
Guggistrasse 7
6005 Luzern
Informazioni su Fuchs Bänder AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.11.1902
Cancellazione dal registro delle imprese
27.11.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Niederrohrdorf
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.909.159-0
IDI/IVA
CHE-101.389.534
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrikation von, Handel mit und Export von Bändern und verwandten Artikeln aller Art, speziell für die Schokoladen- und Parfümindustrie, für Verpackungen und für die Blumenbinderei; die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Luzern | 18.10.2001 | 26.11.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fuchs Bänder AG
- Fuchs Otto AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fuchs Bänder AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4219278, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fuchs Bänder AG in Liquidation, in Niederrohrdorf, CH-400.3.909.159-0, Fabrikation von, Handel mit und Export von Seidenbändern usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2006, S. 1, Publ. 3355070). Nachdem die Zustimmungen der Steuerverwaltungen eingegangen sind, wird die Firma im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3355070, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fuchs Bänder AG in Liquidation, in Niederrohrdorf, CH-400.3.909.159-0, Fabrikation von, Handel mit und Export von Seidenbändern usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2004, S. 2, Publ. 2332360). Liquidation beendet. [Die Löschung der Firma erfolgt, sobald die Zustimmung der Steuerverwaltungen vorliegen.].
Numero di pubblicazione: 2332360, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fuchs Bänder AG, in Niederrohrdorf, Fabrikation von, Handel mit und Export von Seidenbändern usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 12.09.2003, S. 2, Publ. 1168794).
Firma neu:
Fuchs Bänder AG in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o Redinvest Finanz und Verwaltungs AG, Luzern, Guggistrasse 7, 6005 Luzern. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.06.2004 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Dr. Heinz O., von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bähler, Werner, von Wattenwil, in Riniken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Längle, Karl, von Wettingen, in Oberrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Baumann, Bruno, von Erstfeld, in Flüelen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Carl, von Anwil, in Schwyz, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Adalbert, von Schattdorf, in Schattdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stutz, Roland, von Rothenburg, in Altdorf UR, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Redinvest Finanz und Verwaltungs AG Luzern, in Luzern, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.