Informazioni su Fritsch Elektroanlagen GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fritsch Elektroanlagen GmbH
- Fritsch Elektroanlagen GmbH con sede a Muhen è attiva. Fritsch Elektroanlagen GmbH è attiva nel ramo «Fabbricazione di elementi costruttivi elettronici».
- L’azienda è stata costituita nel 17.11.2003 e ha una persona nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 04.05.2016.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-110.301.509.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.11.2003
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Muhen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.024.855-4
IDI/IVA
CHE-110.301.509
Ramo economico
Fabbricazione di elementi costruttivi elettronici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beratung, Planung, Projektierung und Bau elektrischer und elektrotechnischer Anlagen und den Handel mit Waren aller Art; kann Liegenschaften und Grundstücke erwerben, überbauen, belasten, vermieten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Unternehmen erwerben oder errichten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fritsch Elektroanlagen GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2816639, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fritsch Elektroanlagen GmbH, in Buchs (AG), CHE-110.301.509, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2013, Publ. 1200949).
Statutenänderung:
09.04.2016.
Sitz neu:
Muhen.
Domizil neu:
Lottenweg 32, 5037 Muhen.
Numero di pubblicazione: 1200949, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fritsch Elektroanlagen GmbH, in Aarau, CHE-110.301.509, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2009, S. 2, Publ. 5310052).
Statutenänderung:
02.10.2013.
Sitz neu:
Buchs AG.
Domizil neu:
Brummelstrasse 5, 5033 Buchs AG. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flury, Thomas, von Härkingen, in Olten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritsch, Cyrille, von Wolfwil, in Muhen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Buchs AG und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 5310052, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fritsch Elektroanlagen GmbH, in Aarau, CH-400.4.024.855-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 21.11.2003, S. 1, Publ. 1271726). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritsch, Cyrille, von Wolfwil, in Buchs AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Däniken].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.