Informazioni su Francis et Pierre Périat Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Francis et Pierre Périat Sàrl
- Francis et Pierre Périat Sàrl ha sede a Fahy ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo».
- La dirigenza dell’azienda Francis et Pierre Périat Sàrl è composta da 3 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 17.11.2015. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio JU è il seguente: CHE-106.297.595.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.11.1997
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Fahy
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-677.4.000.839-2
IDI/IVA
CHE-106.297.595
Ramo economico
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'un atelier de grandissage et tournage de pierres d'horlogerie, industrielle et métal dur.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Périat Francis et Pierre Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Francis et Pierre Périat Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2486673, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Francis et Pierre Périat Sàrl, à Fahy, CHE-106.297.595, société à responsabilité limitée (No. FOSC 134 du 15.07.2009, p. 15, Publ. 5141056).
Nouvelle adresse:
Le Coinat 57A, 2916 Fahy.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pierhor S.A., à Chavannes-près-Renens, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 5'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Périat, Francis Charles, de Fahy, à Fahy, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 44'000.00 [précédemment: Périat, Francis, associé et gérant avec signature individuelle];
Périat, Pierre Jean, de Fahy, à Porrentruy, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 21'000.00 [précédemment: Périat, Pierre];
Crelier fils SA (CHE-113.826.889), à Bure, associée, pour une part sociale de CHF 5'000.00.
Numero di pubblicazione: 5141056, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Francis et Pierre Périat Sàrl, à Fahy, CH-677.4.000.839-2, Société à responsabilité limitée (FOSC no 239 du 11.12.1997, p. 8944). Selon déclaration des gérants du 29.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Francis et Pierre Périat Sàrl, à Fahy. Suivant acte authentique du 25 novembre 1997 et sous cette raison sociale, la société anonyme "Francis et Pierre Périat S.A.", à Fahy, s'est transformée en une société à responsabilité limitée, conformément aux art.824 ss CO. Statuts du 25.11.1997.
But:
Exploitation d'un atelier de grandissage et tournage de pierres d'horlogerie, industrielle et métal dur. La société reprend la suite des affaires ainsi que l'actif et le passif de la société anonyme "Francis et Pierre Périat S.A.", sur la base d'un bilan au 30 juin 1997, annexé aux statuts, accusant un actif de fr.380268.77 et un passif de fr.310268.77, soit un actif de fr.70000, correspondant au capital-actions de la société anonyme. Les actionnaires de la société anonyme entrent comme associés dans la société à responsabilité limitée pour le montant respectif des actions qu'ils possèdent.
Capital social:
fr.70000, entièrement libéré.
Associés:
Francis Périat, de et à Fahy, pour une part de fr.44000;
Pierre Périat, da Fahy, à Porrentruy, pour une part de fr.21000 et Pierhor S.A., à Chavannes-près-Renens, pour une part de fr.5000.
Organe de publicité:
FOSC.
Gérants:
les associés Francis et Pierre Périat, avec signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.