Informazioni su Fram Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fram Stiftung
- Fram Stiftung è attualmente attiva e opera nel settore «Altri servizi sociali». La sede si trova a Jegenstorf.
- Fram Stiftung ha 2 persone nella dirigenza.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 25.10.2022, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-111.699.284.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.06.2004
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Jegenstorf
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.7.016.599-3
IDI/IVA
CHE-111.699.284
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Finanzielle Unterstützung von Kindern und deren Familien in akuten Notlagen, insbesondere zur Entlastung bei schwerstbehinderten Kindern und deren Familien. Die Stiftung kann ähnliche Stiftungen und Entlastungsdienste finanziell unterstützen oder Ferien für sozial benachteiligte Familien oder solche mit behinderten Kindern mitfinanzieren. Die Stiftung kann Immobilien, welche dem Stiftungszweck dienen, erwerben und diese gemäss Stiftungszweck zur Verfügung stellen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
von Graffenried AG Treuhand | Bern | 20.08.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fondation Fram
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fram Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005590095, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fram Stiftung, in Jegenstorf, CHE-111.699.284, Stiftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684768).
Domizil neu:
Die Stiftung hat ihr Domizil eingebüsst.
Numero di pubblicazione: HR02-1004684768, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fram Stiftung, in Spiez, CHE-111.699.284, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2015, S.0, Publ. 2330635).
Urkundenänderung:
04.06.2019.
Sitz neu:
Jegenstorf.
Domizil neu:
c/o Ammann Rechtsanwälte AG, Löwenplatz 5, 3303 Jegenstorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindgren, Jacques Dr., von Epiquerez, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mérat, Michèle Dr., von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glatz, Thomas, von Basel, in Einigen (Spiez), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2330635, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fram Stiftung, in Spiez, CHE-111.699.284, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012, Publ. 6647456).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Tanja, von Wohlen bei Bern, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grimm, Lotti Dr., von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Esther, von Neuhausen am Rheinfall und Frutigen, in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Graffenried AG Treuhand (CHE-103.633.774), in Bern, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.