Indirizzo
c/o Département de la justice, de la sécurité et de la culture
Le Château
2001 Neuchâtel 1 Dépôt
Informazioni su Fondation Pierre-Eugène Bouvier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondation Pierre-Eugène Bouvier
- Fondation Pierre-Eugène Bouvier è attualmente attiva e opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari». La sede si trova a Neuchâtel 1 Dépôt.
- Fondation Pierre-Eugène Bouvier è stata costituita nel 13.08.1983.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 21.09.2022. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-109.981.831.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Aurélie Widmer,
Florence Dominique Authier,
Solange Rüfenacht,
Florence Marie Alice Gillet,
Denis Bouvier
i più recenti aventi diritto di firma
Aurélie Widmer,
Florence Dominique Authier,
Florence Marie Alice Gillet
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.08.1983
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Neuchâtel
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.1.002.012-3
IDI/IVA
CHE-109.981.831
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Gérer la production artistique de Pierre-Eugène Bouvier, d'en exposer et d'en entreproser une partie et de vendre avec les années l'autre partie. Au moyen des fonds recueillis par vente, par donation, héritage ou autre moyen, la fondation pourra entre autre distribuer un prix de peinture offert à la suite d'un concours; acquérir pour une ou plusieurs institutions à but artistique, de temps à autre, une oeuvre, un vrai tableau, jugée intéressante d'un artiste neuchâtelois ou éventuellement suisse ou étranger.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Sorevor SA | Neuchâtel | 06.06.2019 | 20.09.2022 | |
Fiduciaire Pointet S.A. | Neuchâtel | 07.09.2011 | 05.06.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fondation Bouvier Pierre-Eugène
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondation Pierre-Eugène Bouvier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005566488, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Fondation Pierre-Eugène Bouvier, à Neuchâtel, CHE-109.981.831 (FOSC du 06.06.2019, p. 0/1004646377). Par décision du 16.07.2021, l'autorité de surveillance de la fondation a dispensé la fondation de désigner un organe de révision. "Sorevor S.A." (CHE-101.311.302) n'est plus organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR02-1004646377, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Fondation Pierre-Eugène Bouvier, à Neuchâtel, CHE-109.981.831 (FOSC du 09.01.2018, p. 0/3976951). "Fiduciaire Pointet S.A." (CH-645-1001131-3) n'est plus organe de révision.
Organe de révision:
"Sorevor S.A." (CHE-101.311.302), à Neuchâtel.
Numero di pubblicazione: 3976951, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Fondation Pierre-Eugène Bouvier, à Neuchâtel, CHE-109.981.831 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830).
Adresse:
Château, c/o Département de la justice, de la sécurité et de la culture, 2001 Neuchâtel.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.