Indirizzo
c/o Michel Bettin
Route de la Vignettaz 44
1700 Fribourg
Informazioni su Fondation Madeleine FIETTA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondation Madeleine FIETTA
- Fondation Madeleine FIETTA è attualmente attiva e opera nel settore «Gestione fondi». La sede si trova a Fribourg.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 12.06.2015.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 02.08.2019.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio FR è il seguente: CHE-178.975.371.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Jean-Luc Pierre Henri Bettin,
Ariane Ritz,
Jacques Jean Nicolas Esseiva
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.06.2015
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Fribourg
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.558.234-7
IDI/IVA
CHE-178.975.371
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Le soutien à des oeuvres de charité, à des oeuvres de protection du patrimoine fribourgeois, à l'enfance indigeante et/ou défavorisée, à des oeuvres de protection et d'aide en faveur des personnes âgées. Le soutien est limité aux bénéficiaires domiciliés dans le Canton de Fribourg. La fondation ne poursuit aucun but lucratif ou commercial (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BfB Audit SA | Fribourg | 02.08.2019 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Jean-Daniel Gumy | Villars-sur-Glâne | 17.06.2015 | 01.08.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondation Madeleine FIETTA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004688690, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Fondation Madeleine FIETTA, à Fribourg, CHE-178.975.371 (FOSC du 02.09.2015, p. 0/2351735).
Personne radiée:
Bettin Michel Henri Alfred, membre du conseil de fondation, président, signature collective à deux.
Personne inscrite modifiée:
Ritz Ariane, membre du conseil de fondation, secrétaire, signature collective à deux, maintenant membre du conseil de fondation, présidente, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Bettin Jean-Luc Pierre Henri, de et à Fribourg, membre du conseil de fondation, secrétaire, signature collective à deux. Jean-Daniel Gumy (CHE-103.934.655) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
BfB Audit SA (CHE-187.103.789), à Fribourg.
Numero di pubblicazione: 2351735, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Fondation Madeleine FIETTA, à Fribourg, CHE-178.975.371 (FOSC du 17.06.2015, p. 0/2212165).
Autorité de surveillance:
Service de la justice.
Numero di pubblicazione: 2212165, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Fondation Madeleine FIETTA, à Fribourg, Route de la Vignettaz 44, c/o Michel Bettin, 1700 Fribourg, CHE-178.975.371. Nouvelle fondation.
Acte constitutif et statuts du:
01.04.2015.
But:
le soutien à des oeuvres de charité, à des oeuvres de protection du patrimoine fribourgeois, à l'enfance indigeante et/ou défavorisée, à des oeuvres de protection et d'aide en faveur des personnes âgées. Le soutien est limité aux bénéficiaires domiciliés dans le Canton de Fribourg. La fondation ne poursuit aucun but lucratif ou commercial (cf. statuts pour but complet).
Conseil de fondation:
Bettin Michel Henri Alfred, de et à Fribourg, président, Ritz Ariane, de Corsier GE, à Genève, secrétaire, et Esseiva Jacques Jean Nicolas, de Fribourg, à Villars-sur-Glâne, gérant, tous trois avec signature collective à deux.
Organe de révision:
Jean-Daniel Gumy (CHE-103.934.655), à Villars-sur-Glâne.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.