Indirizzo
Route Saint-Nicolas-de-Flüe 22
1700 Fribourg
Informazioni su Fondation INTERVALLE
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondation INTERVALLE
- Fondation INTERVALLE a Fribourg è una Fondazione nel ramo «Altri servizi sociali». Fondation INTERVALLE è attiva.
- Fondation INTERVALLE è stata costituita nel 24.01.2001.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 22.07.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Fondation INTERVALLE.
Dirigenza (13)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Charlotte Sixtine Xenia Rey,
Dominique Michel Zamofing,
Grégoire André Kubski,
Marie Rey Benoît,
Lucile Macheret
i più recenti aventi diritto di firma
Charlotte Sixtine Xenia Rey,
Dominique Michel Zamofing,
Grégoire André Kubski,
Marie Rey Benoît,
Lucile Macheret
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.01.2001
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Fribourg
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.1.001.013-6
IDI/IVA
CHE-109.443.545
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Organisation de mesures visant la formation professionnelle et le développement personnel. Elle a notamment pour objet la mise sur pieds de semestres de motivation pour la jeunesse en phase de recherche d'emploi. Elle exécute à cet effet une mission qui relève de l'éducation, de l'instruction et de la prévoyance sociale.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Anagest Révision S.A., succursale de Gibloux | Gibloux | 12.01.2022 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
NBA Audit S.A. | Villars-sur-Glâne | 14.11.2008 | 11.01.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondation INTERVALLE
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006090364, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Fondation INTERVALLE, à Fribourg, CHE-109.443.545 (FOSC du 23.11.2023, p. 0/1005892084).
Personne radiée:
Lauber Florian Patrik, membre du conseil de fondation, signature collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
Kubski Grégoire André, de Siviriez, à Fribourg, membre du conseil de fondation, signature collective à deux;
Rey Benoît Marie, de et à Fribourg, membre du conseil de fondation, signature collective à deux;
Rey Charlotte Sixtine Xenia, de Massonnens, à Grolley, membre du conseil de fondation, signature collective à deux;
Zamofing Dominique Michel, d'Alterswil, à Hauterive FR, membre du conseil de fondation, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005892084, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Fondation INTERVALLE, à Fribourg, CHE-109.443.545 (FOSC du 25.09.2023, p. 0/1005844691).
Personne inscrite modifiée:
Macheret Lucile, membre du conseil de fondation, signature collective à deux, maintenant membre du conseil de fondation, vice-présidente, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005844691, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Fondation INTERVALLE, à Fribourg, CHE-109.443.545 (FOSC du 05.07.2023, p. 0/1005787164).
Personnes inscrites modifiées:
Bugnon Mario, membre du conseil de fondation, directeur, signature collective à deux, maintenant de Montagny FR (fusion de commune), à Ferpicloz, membre du conseil de fondation, signature collective à deux;
Macheret Lucile, membre du conseil de fondation, signature collective à deux, maintenant à Gibloux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.