Indirizzo
Rue de la Charrière 36
2300 La Chaux-de-Fonds
Informazioni su Fondation du Foyer de l'Ecolier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondation du Foyer de l'Ecolier
- Fondation du Foyer de l'Ecolier ha sede a La Chaux-de-Fonds ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Altri servizi sociali».
- La dirigenza dell’Organizzazione Fondation du Foyer de l'Ecolier è composta da 13 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 12.06.1992.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 19.01.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio NE è il seguente: CHE-106.531.466.
Dirigenza (13)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Myriam Ofzky,
Philippe Vincent Humberset,
Christophe Wagner,
Patricia Ceresa,
Stéphanie Lesquereux
i più recenti aventi diritto di firma
Myriam Ofzky,
Françoise Suzy Cécile Jeandroz,
Nathalie Caillet,
Laurence Danielle Rouèche
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.06.1992
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
La Chaux-de-Fonds
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.1.001.685-2
IDI/IVA
CHE-106.531.466
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La fondation, en dehors de toute intention lucrative, politique ou confessionnelle, a pour but la création, la gestion et l'animation, dans les différents quartiers de La Chaux-de-Fonds, de foyers ouverts à tous les enfants inscrits à l'Ecole primaire et enfantine. Elle peut, selon les circonstances, accueillir d'autres enfants. Dans ces foyers, qui sont des lieux d'accueil, de jeu et de discussion, les enfants peuvent se restaurer, travailler et être soutenus dans leurs devoirs scolaires.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Deuber & Beuret SA | Cortaillod | 17.07.2017 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ADM Audit S.A. | La Chaux-de-Fonds | 14.06.2013 | 16.07.2017 | |
Fénart Eric - FIREC | La Chaux-de-Fonds | 18.11.2011 | 13.06.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondation du Foyer de l'Ecolier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005939485, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Fondation du Foyer de l'Ecolier, à La Chaux-de-Fonds, CHE-106.531.466 (FOSC du 24.06.2022, p. 0/1005504544). Checola Andrea Alejandra et Vuilleumier Dessarzin Muriel ne sont plus membres du conseil de fondation et du comité. Humberset Philippe Vincent, membre du conseil de fondation et du comité, jusqu'ici trésorier, n'exerce plus la signature sociale. Ofzky Myriam, de Val-de-Travers, à Val-de-Ruz, est membre et trésorière du conseil de fondation et du comité avec signature collective à deux avec la présidente.
Numero di pubblicazione: HR02-1005504544, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Fondation du Foyer de l'Ecolier, à La Chaux-de-Fonds, CHE-106.531.466 (FOSC du 24.11.2020, p. 0/1005030722). Ceresa Patricia, de Lugano, à Le Locle, Lesquereux Stéphanie, de Le Locle, et Wagner Christophe, de Mosnang, tous deux à La Chaux-de-Fonds, sont membres du conseil de fondation et du comité;
ils n'exercent pas la signature sociale.
Numero di pubblicazione: HR02-1005030722, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Fondation du Foyer de l'Ecolier, à La Chaux-de-Fonds, CHE-106.531.466 (FOSC du 17.07.2017, p. 0/3649347). Schaad Sylvie, Fer Sylvie, Humberset Sylvie Hélène Mina, Kernen Jean-Luc, Longobardi Evelyne, Kurt Andrée ne sont plus membres du conseil de fondation et du comité;
les pouvoirs de Schaad Sylvie, Fer Sylvie, Humberset Sylvie Hélène Mina, Kernen Jean-Luc et de Longobardi Evelyne sont radiés.
Conseil de fondation et comité:
Jeandroz Françoise Suzy Cécile, de et à La Chaux-de-Fonds, présidente, Rouèche Laurence Danielle, secrétaire, Humberset Philippe Vincent, trésorier, Checola Andrea Alejandra, Demarle Fabrice, tous deux de et à La Chaux-de-Fonds, Diaz Sarah Frédérique, de Flawil, Iff Chantal Magdalena, de Gondiswil, Vuilleumier Dessarzin Muriel, de Surpierre, toutes trois à La Chaux-de-Fonds, et Lopez Francisco-Javier, de Sumiswald, à Le Locle. Signature collective à deux de la présidente et collective à deux avec la présidente de la secrétaire ou du trésorier. Les autres membres du conseil de fondation et du comité n'exercent pas la signature sociale. Signature collective à deux a été conférée à Caillet Nathalie, de Schüpfen, à Nendaz, directrice.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.