Informazioni su FONDATION DE SOLIDARITE CHRETIENNE-SOCIALE DU CANTON DE FRIBOURG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu FONDATION DE SOLIDARITE CHRETIENNE-SOCIALE DU CANTON DE FRIBOURG
- FONDATION DE SOLIDARITE CHRETIENNE-SOCIALE DU CANTON DE FRIBOURG è attualmente attiva e opera nel settore «Altri servizi sociali». La sede si trova a Fribourg.
- La dirigenza è composta di 6 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 15.05.2019. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: FONDATION DE SOLIDARITE CHRETIENNE-SOCIALE DU CANTON DE FRIBOURG.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Fiduciaire Clément Barras S.A., Société coopérative immobilière Sodalitas, SOGEST SA.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Dominique Paul Schmutz,
Samuel Karlen,
Albert Schaerly,
Jean Marc Pache,
Josef Vonlanthen
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.07.1978
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Fribourg
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.170.217-2
IDI/IVA
CHE-102.059.080
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Allouer, en utilisant le rendement du capital, une aide financière en priorité à d'anciens membres de la caisse d'assurance-chômage, à des membres de l'ancienne Fédération chrétienne des Travailleurs de la Construction du canton de Fribourg ou d'un autre groupement des syndicats chrétiens du canton de Fribourg, respectivement à leur famille (cercle des bénéficiaires), qui, sans leur faute, connaissent de grosses difficultés matérielles ou ont besoin d'aide. Entrent en ligne de compte des membres et des familles qui connaissent des difficultés matérielles, notamment par suite de maladie prolongées, d'accidents, d'invalidité, de décès, de chômage prolongé ou d'événements catastrophiques. Les bénéficiaires doivent être en principe domiciliés dans le canton de Fribourg. La fondation ne poursuit aucun but lucratif ni commercial (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PKF Fiduciaire SA, succursale de Fribourg | Fribourg | 14.05.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Peiry & Schibli Fiduciaire SA | Fribourg | 08.07.2010 | 13.05.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- FONDATION DE SOLIDARITE CHRETIENNE-SOCIALE DU CANTION DE FRIBOURG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: FONDATION DE SOLIDARITE CHRETIENNE-SOCIALE DU CANTON DE FRIBOURG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004630483, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
FONDATION DE SOLIDARITE CHRETIENNE-SOCIALE DU CANTON DE FRIBOURG, à Fribourg, CHE-102.059.080 (FOSC du 14.05.2018, p. 0/4226247).
Adresse précise:
Rue Joseph-Piller 6, 1700 Fribourg.
Personnes radiées:
Iannilli Giovanni, membre du conseil de fondation, sans signature;
Magnin Marcel Théophile, membre du conseil de fondation, sans signature.
Numero di pubblicazione: 4226247, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
FONDATION DE SOLIDARITE CHRETIENNE-SOCIALE DU CANTON DE FRIBOURG, à Fribourg, CHE-102.059.080 (FOSC du 28.07.2014, p. 0/1636667). Peiry & Schibli Fiduciaire SA (CHE-112.474.026) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
PKF Fiduciaire SA, succursale de Fribourg (CHE-320.651.923), à Fribourg.
Numero di pubblicazione: 1636667, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
FONDATION DE SOLIDARITE CHRETIENNE-SOCIALE DU CANTON DE FRIBOURG, à Fribourg, CHE-102.059.080 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). La raison sociale de l'organe de révision inscrit, Toffol & Schibli Treuhand AG (CH-217-3533874-2), devient Peiry & Schibli Fiduciaire SA (CHE-112.474.026). Iannilli Giovanni, d'Italie, à Fribourg, Karlen Samuel, de Boltigen, à Tentlingen, Magnin Marcel Théophile, de et à Sorens, et Schmutz Dominique Paul, d'Ueberstorf, à Sorens, sont nommés membres du conseil de fondation, tous les quatre sans signature.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.