Informazioni su Fondation de prévoyance de Cendres+Métaux Holding SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondation de prévoyance de Cendres+Métaux Holding SA
- Fondation de prévoyance de Cendres+Métaux Holding SA opera nel settore «Esercizio di una casse pensioni» ed è attualmente attiva. La sede è a Biel/Bienne.
- La dirigenza dell’Organizzazione Fondation de prévoyance de Cendres+Métaux Holding SA è composta da 7 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 02.07.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-111.646.365.
- Cendres+Métaux Holding SA, Cendres+Métaux Lux SA, Cendres+Métaux SA hanno lo stesso indirizzo come Fondation de prévoyance de Cendres+Métaux Holding SA.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Marcel Anatole Gerber,
Gabriele Nucci,
Marianne Pascale Gasiglia,
Baanuja Rajakulendran,
Philipp Reto von Bueren
i più recenti aventi diritto di firma
Marcel Anatole Gerber,
Gabriele Nucci,
Marianne Pascale Gasiglia,
Baanuja Rajakulendran,
Philipp Reto von Bueren
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.12.1938
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Biel/Bienne
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.7.005.371-8
IDI/IVA
CHE-111.646.365
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La prévoyance professionnelle en faveur du personnel de la société de l'employeur et des entreprises qui lui sont liées économiquement ou financièrement dans le cadre de la LPP et de ses ordonnances d'exécution; la fondation doit prémunir les membres du personnel, ainsi que leurs proches et leurs survivants, contre les conséquences économiques de la retraite, du décès et de l'invalidité. Elle peut étendre la prévoyance au-delà des prestations légales minimales.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Revisia AG, Filiale Aarberg | Aarberg | 15.09.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fondation de prévoyance de Cendres & Métaux Holding SA
- Fondation de prévoyance en faveur du personnel Cendres et Métaux SA
- Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Cendres et Métaux SA
- Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Cendres et Métaux SA
- Fondation de Cendres et Métaux SA et de sociétés affiliées
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondation de prévoyance de Cendres+Métaux Holding SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006072608, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fondation de prévoyance de Cendres+Métaux Holding SA, à Biel/Bienne, CHE-111.646.365, fondation (No. FOSC 169 du 01.09.2023, Publ. 1005828550).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Tramaux, David Emmanuel, de La Ferrière, à Chézard-St-Martin (Val-de-Ruz), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gerber, Marcel Anatole, de Langnau im Emmental, à Ipsach, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005828550, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fondation de prévoyance de Cendres+Métaux Holding SA, à Biel/Bienne, CHE-111.646.365, fondation (No. FOSC 25 du 06.02.2023, Publ. 1005670363).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Steiger, Gunnar Roland, de Altstätten, à Biel/Bienne, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Nucci, Gabriele, ressortissant italien, à Bettlach, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Gasiglia, Marianne Pascale, de Doppleschwand, à Reconvilier, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005670363, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fondation de prévoyance de Cendres+Métaux Holding SA, à Biel/Bienne, CHE-111.646.365, fondation (No. FOSC 247 du 20.12.2022, Publ. 1005632822).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kunz, Janine, de Bolligen, à Effretikon (Illnau-Effretikon), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Nucci, Gabriele , ressortissant italien, à Bettlach, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.