Informazioni su Flli. Laus SA in liquidazione
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Flli. Laus SA in liquidazione
- Flli. Laus SA in liquidazione con sede a Riazzino è in liquidazione. Flli. Laus SA in liquidazione è attiva nel ramo «Officina del fabbro, fucina e bottega».
- La dirigenza dell’azienda Flli. Laus SA in liquidazione fondata il 21.03.1990 è composta da una persona.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 28.06.2021.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone TI con l’IDI CHE-102.860.089.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Liquidatore
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.03.1990
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lavertezzo
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-509.3.001.073-6
IDI/IVA
CHE-102.860.089
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo
La gestione di un'officina meccanica per l'esecuzione per conto proprio o per terzi di lavori di meccanica fine di precisione, di carpenteria metallica e di décolletage. La società può svolgere tutte le attività aventi un rapporto diretto o indiretto con lo scopo sociale e partecipare a società aventi scopi analoghi o similari. Essa può inoltre costituire filiali sia in Svizzera sia all'estero.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidupen Sagl | Cadenazzo | 28.09.2004 | 05.01.2009 | |
Trantor Fiduciaria SA | Lugano | <2004 | 27.09.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Flli. Laus SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Flli. Laus SA in liquidazione
Numero di pubblicazione: HR02-1005230650, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Flli. Laus SA in liquidazione, in Lavertezzo, CHE-102.860.089, società anonima (Nr. FUSC 55 del 20.03.2018, Pubbl. 4123285).
Nuove azioni:
50 azioni nominative da CHF 2'000.00 [finora: 50 azioni al portatore da CHF 2'000.00]. In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative. Gli statuti della società non sono ancora stati adeguati;
l'adeguamento deve avvenire in occasione della prossima modifica statutaria.
Numero di pubblicazione: 4123285, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Flli. Laus SA, in Lavertezzo, CHE-102.860.089, società anonima (Nr. FUSC 86 del 06.05.2009, Pubbl. 5005150).
Nuova ragione sociale:
Flli. Laus SA in liquidazione.
Nuovo recapito:
La società è priva di domicilio legale. La società è sciolta giusta l'art. 153b ORC.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Laus, Giovanni, da Losone, in Losone, amministratore unico e liquidatore, con firma individuale [finora: membro del consiglio, con firma individuale].
Numero di pubblicazione: 5005150, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Flli. Laus SA, in Lavertezzo, CH-509.3.001.073-6, Società anonima (FUSC no. 2 del 6.1.2009, pagina 16, publ. 4813316).
Statuti modificati:
9.4.2009, 27.4.2009. Con dichiarazione del consiglio di amministrazione del 09.04.2009, la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.