Informazioni su Fleischhandel Danko AG Aadorf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fleischhandel Danko AG Aadorf
- Fleischhandel Danko AG Aadorf è attualmente attiva e opera nel settore «Commercio di prodotti alimentari». La sede si trova a Aadorf.
- L’azienda è stata costituita nel 24.04.1989 e ha 4 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 29.02.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Fleischhandel Danko AG Aadorf.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Daniel Danko,
Urs Schönholzer,
Nathalie Danko,
Christine Danko-Gysi
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.04.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Aadorf
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.002.521-2
IDI/IVA
CHE-103.326.208
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Fleischwaren aller Art. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten oder veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Winco Treuhand AG | Winterthur | 18.12.2020 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ordo AG | Wollerau | 19.01.2011 | 17.12.2020 | |
Roger Weber Treuhand | Weisslingen | <2004 | 18.01.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fleischhandel Danko AG Aadorf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005974130, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Fleischhandel Danko AG Aadorf, in Aadorf, CHE-103.326.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 18.12.2020, Publ. 1005052313).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Danko-Gysi, Christine, von Zürich, in Wiesendangen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Danko, Daniel, von Zürich, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Danko, Nathalie, von Zürich, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Seuzach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Schönholzer, Urs, von Bürglen (TG), in Frauenfeld (Gachnang), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005052313, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Fleischhandel Danko AG Aadorf, in Aadorf, CHE-103.326.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 20.11.2020, Publ. 1005028236).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ordo AG (CH-020.3.919.346-0), in Illnau-Effretikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winco Treuhand AG (CHE-354.886.915), in Winterthur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005028236, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Fleischhandel Danko AG Aadorf, in Aadorf, CHE-103.326.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2011, S.14, Publ. 5992284).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Danko, Bela, von Zürich, in Wiesendangen, Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Danko-Gysi, Christine, von Zürich, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Danko, Nathalie, von Zürich, in Seuzach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.