Succursale (1)
Informazioni su FIKOB AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu FIKOB AG
- FIKOB AG ha sede a Sarnen ed è attiva. Essa opera nel ramo «Servizi fiduciari».
- La dirigenza dell’azienda FIKOB AG è composta da 3 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 03.06.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-100.438.704.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.11.1984
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sarnen
Ufficio del registro di commercio
OW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-140.3.000.165-9
IDI/IVA
CHE-100.438.704
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im betriebswirtschaftlichen Bereich, insbesondere Treuhand, Buchhaltung, Revision, Personalmanagement, allgemeine Unternehmensberatung, Inkasso und Steuerberatung. Die Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche Tätigkeiten auszuüben, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder denselben zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Liegenschaften kaufen und verkaufen, mieten und vermieten, pachten und verpachten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fikob AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: FIKOB AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005487813, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
FIKOB AG, in Sarnen, CHE-100.438.704, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garaventa, Heinz, von Hütten, in Sachseln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röthlin, Nadya, von Kerns, in Kerns, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004786483, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
FIKOB AG, in Sarnen, CHE-100.438.704, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2016, Publ. 2637451).
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Luzern (CHE-327.662.164)].
Numero di pubblicazione: 2637451, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
FIKOB AG, in Sarnen, CHE-100.438.704, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 06.01.2016, Publ. 2578513).
Zweigniederlassung neu:
Luzern ( CHE-327.662.164).
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.