Succursale (1)
Informazioni su FidAlp SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu FidAlp SA
- FidAlp SA opera nel settore «Servizi fiduciari» ed è attualmente attiva. La sede è a Aigle.
- La dirigenza dell’azienda FidAlp SA è composta da 2 persone.
- Il 02.02.2021 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VD con l’IDI CHE-111.789.875.
- Fidalp Audit & Consultancy SA, HANGCHA (SWITZERLAND) SA, I'm Energy SA sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.07.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Aigle
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.040.664-4
IDI/IVA
CHE-111.789.875
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'un bureau fiduciaire, et toute activité y relative, notamment établissement et tenue de comptabilités, de rapports d'expertise, accomplissement de formalités fiscales ou de marketing; fourniture de conseils de gestion, comptables, financiers et fiscaux; représentation de sociétés ou de détenteurs de valeurs suisses ou étrangères; organisation et réorganisation de sociétés; audits et révisions.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Orgeco, Organisation et Gestion Commerciales SA | Carouge (GE) | 21.09.2016 | 16.09.2018 | |
OGH expertises comptables et fiscales SA | Genève | 22.09.2014 | 20.09.2016 | |
OZ société fiduciaire Sàrl | Lausanne | 14.01.2010 | 21.09.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
FIDALP | 12.06.2009 | attivo | 50547/2009 |
Ultimi comunicati FUSC: FidAlp SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005089971, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
FidAlp SA, à Aigle, CHE-111.789.875 (FOSC du 17.09.2018, p. 0/1004456915). Statuts modifiés le 13.01.2021. Les 150 actions au porteur de CHF 1'000, formant la totalité du capital-actions, sont converties en 150 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Gianni Ingo n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Numero di pubblicazione: HR02-1004456915, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
FidAlp SA, à Aigle, CHE-111.789.875 (FOSC du 17.08.2018, p. 0/4421823). Statuts modifiés le 6 septembre 2018.
Communications aux actionnaires:
par courriel ou par écrit. Orgeco, Organisation et Gestion Commerciales SA (CHE-107.862.492) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 6 septembre 2018, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Numero di pubblicazione: 4421823, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
FidAlp SA, à Aigle, CHE-111.789.875 (FOSC du 21.02.2017, p. 0/3361549).
Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Gianni Ingo, de Bodio, à Genève.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.