Informazioni su Fermenta S.A. Payerne
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fermenta S.A. Payerne
- Fermenta S.A. Payerne con sede a Payerne è una Società anonima nel ramo «Produzione di tabacco». Fermenta S.A. Payerne è attiva.
- Fermenta S.A. Payerne è stata costituita nel 20.10.1938.
- Il 10.12.2021 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-102.419.209.
- 3 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Bat-Made Sàrl, Fuchs Mécanique Sàrl, Simon Brunet Production.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Patrick Jean Francis Perseghini,
Ami Aronheim,
Chantal Badel,
Fritz Weber,
Patrick Weber
i più recenti aventi diritto di firma
Patrick Jean Francis Perseghini,
Chantal Badel,
Carine Mazenod,
Fritz Weber,
Patrick Weber
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.10.1938
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Payerne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.166.610-5
IDI/IVA
CHE-102.419.209
Ramo economico
Produzione di tabacco
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Le conditionnement et le battage de tabacs bruts, ainsi que l'exploitation d'un centre d'application et d'industrialisation de champignons.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Anagest Révision SA | Villars-sur-Glâne | 10.12.2021 |
Collegio dei revisori precedente (4)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
NBA Audit S.A. | Villars-sur-Glâne | 18.02.2014 | 09.12.2021 | |
Fiduciaire & Fiscalité Furter SA | Corcelles-près-Payerne | 18.12.2012 | 17.02.2014 | |
Fiduconsult Fidyver SA | Montagny-près-Yverdon | 18.11.2008 | 17.12.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fermenta SA Payerne
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fermenta S.A. Payerne
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005354940, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Fermenta S.A. Payerne, à Payerne, CHE-102.419.209 (FOSC du 12.12.2019, p. 0/1004781930). Weber Alice n'est plus administratrice;
sa signature est radiée. Weber Patrick, de Beinwil am See, à Payerne, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. NBA Audit S.A. (CHE-106.842.699) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Anagest Révision S.A. (CHE-101.684.157), à Villars-sur-Glâne.
Numero di pubblicazione: HR02-1004781930, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Fermenta S.A. Payerne, à Payerne, CHE-102.419.209 (FOSC du 04.11.2016, p. 0/3145005). Emery Alexandre n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Numero di pubblicazione: 3145005, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Fermenta S.A. Payerne, à Payerne, CHE-102.419.209 (FOSC du 23.11.2015, p. 0/2496715). Weber Patrick n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Weber Alice continue à signer collectivement à deux, désormais sans restriction. Weber Fritz signe désormais collectivement à deux.
Nouveaux administrateurs:
Perseghini Patrick, de Pura, à Estavayer-le-Lac, président, Badel Chantal, de Bassins, à Chavannes-le-Chêne, Emery Alexandre, de Vuissens, à Fribourg, les trois avec signature collective à deux, et Aronheim Ami, de Beinwil am See, à Binyamina (Israël), sans signature. Signature collective à deux est conférée à Mazenod Carine, de Genève, à Vully-les-Lacs, directrice.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.