Informazioni su FBJ Hold Ing AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu FBJ Hold Ing AG
- FBJ Hold Ing AG opera nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva. La sede è a Horgen.
- La dirigenza dell’azienda FBJ Hold Ing AG è composta da 4 persone.
- Il 19.08.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-115.303.705.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Michael Streiff,
Nicole Weber,
Mario Knaus,
Dr. Dieter Rolf Flückiger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.12.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Horgen
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.034.621-9
IDI/IVA
CHE-115.303.705
CHE-116.292.286 IVA
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
WIP Wirtschaftsprüfungs GmbH | Thalwil | 13.05.2020 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KMU Treuhand-Services GmbH | Schleinikon | 13.03.2014 | 12.05.2020 | |
Avena Treuhand GmbH | Zufikon | 28.12.2009 | 12.03.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: FBJ Hold Ing AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006108850, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FBJ Hold Ing AG, in Horgen, CHE-115.303.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888196).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Max, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streiff, Michael, von Glarus Süd, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Nicole, von Schwarzenberg, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Knaus, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004888196, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FBJ Hold Ing AG, in Horgen, CHE-115.303.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2014, S.0, Publ. 1395085).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KMU Treuhand-Services GmbH (CHE-104.453.950), in Schleinikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
WIP Wirtschaftsprüfungs GmbH (CHE-104.470.641), in Thalwil, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1395085, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FBJ Hold Ing AG, in Horgen, CHE-115.303.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 33, Publ. 5414548).
Domizil neu:
Oberdorfstrasse 17, 8810 Horgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäger, Jean-Paul, von Peist und Langnau am Albis, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Avena Treuhand (CH-020.4.020.913-0), in Opfikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KMU Treuhand-Services GmbH (CHE-104.453.950), in Schleinikon, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.