Informazioni su Fahrzeugbau Sturzenegger AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fahrzeugbau Sturzenegger AG
- Fahrzeugbau Sturzenegger AG con sede a Worb è attiva. Fahrzeugbau Sturzenegger AG è attiva nel ramo «Fabbricazione di carrozzerie, rimorchi e accessori».
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 05.07.2018, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Fahrzeugbau Sturzenegger AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-293.839.511.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.12.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Worb
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.055.704-1
IDI/IVA
CHE-293.839.511
Ramo economico
Fabbricazione di carrozzerie, rimorchi e accessori
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Werkstätte für Fahrzeug- und Metallbau. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Niederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fahrzeugbau Sturzenegger AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4338453, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fahrzeugbau Sturzenegger AG, in Worb, CHE-293.839.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2017, Publ. 3360463).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneiter, Ernst Jakob, von Spiez, in Faulensee (Spiez), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehnherr, Thomas, von Spiez, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3360463, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fahrzeugbau Sturzenegger AG, in Worb, CHE-293.839.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2012, Publ. 6972710).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturzenegger, Hans-Ulrich, von Ebnat-Kappel, in Worb, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturzenegger, Kurt, von Ebnat-Kappel, in Zäziwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Martin, von Wilderswil, in Worb, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6972710, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fahrzeugbau Sturzenegger AG, in Worb, CH-036.3.055.704-1, Bangertenstrasse 869, 3076 Worb, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.11.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Werkstätte für Fahrzeug- und Metallbau. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Niederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 500.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schneiter, Ernst Jakob, von Spiez, in Faulensee (Spiez), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturzenegger, Hans-Ulrich, von Ebnat-Kappel, in Worb, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luginbühl, Marco, von Aeschi bei Spiez, in Trimstein, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Martin, von Wilderswil, in Worb, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturzenegger, Kurt, von Ebnat-Kappel, in Zäziwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.